EP3930982 - PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UNE FIBRE ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE À FONCTIONNALITÉ OPTIQUE, ÉLECTRIQUE OU MICROFLUIDIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.12.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.09.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 07.03.2020 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2024 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Technische Universität Dresden Helmholtzstrasse 10 01069 Dresden / DE | [2022/01] | Inventeur(s) | 01 /
MINEV, Ivan Hopfgartenstraße 16 01307 Dresden / DE | 02 /
AFANASENKAU, Dzmitry Heinrichstr. 6 01445 Radebeul / DE | 03 /
PAK, Anna Stralsunderstr. 14 13355 Berlin / DE | 04 /
ATHANASIADIS, Markos Schwepnitzer Strasse 8 01097 Dresden / DE | [N/P] |
Précédent [2022/01] | 01 /
MINEV, Ivan 01307 Dresden / DE | ||
02 /
AFANASENKAU, Dzmitry 01445 Radebeul / DE | |||
03 /
PAK, Anna 13355 Berlin / DE | |||
04 /
ATHANASIADIS, Markos 01097 Dresden / DE | Mandataire(s) | Hertin und Partner Rechts- und Patentanwälte PartG mbB Kurfürstendamm 54/55 10707 Berlin / DE | [2022/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20706746.3 | 28.02.2020 | [2022/01] | WO2020EP55262 | Numéro de priorité, date | EP20190159938 | 28.02.2019 Format original publié: EP 19159938 | [2022/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020174081 | Date: | 03.09.2020 | Langue: | EN | [2020/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3930982 | Date: | 05.01.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.09.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.09.2020 | Classification | IPC: | B29C48/05, B29C48/12, B29C64/106, B29C64/209, B33Y10/00, B29C48/25, B29C48/02 | [2022/01] | CPC: |
B29C48/05 (EP,US);
B29C48/02 (EP,US);
B29C48/022 (EP,US);
B29C48/12 (EP,US);
B29C48/266 (EP,US);
B29C64/106 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/01] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELASTISCHEN UND FLEXIBLEN FASER MIT OPTISCHER, ELEKTRISCHER ODER MIKROFLUIDISCHER FUNKTIONALITÄT | [2022/01] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING AN ELASTIC AND FLEXIBLE FIBER WITH OPTICAL, ELECTRICAL OR MICROFLUIDIC FUNCTIONALITY | [2022/01] | Français: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UNE FIBRE ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE À FONCTIONNALITÉ OPTIQUE, ÉLECTRIQUE OU MICROFLUIDIQUE | [2022/01] | Entrée dans la phase régionale | 17.09.2021 | Taxe nationale de base payée | 17.09.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.09.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.09.2021 | Requête en examen déposée [2022/01] | 17.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.04.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.04.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.09.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XAY]WO2009027525 (VITO NV [BE], et al); | [I]WO2015073944 (HARVARD COLLEGE [US]); | [IY]WO2016179242 (HARVARD COLLEGE [US]); | [I]US2018079139 (WANG FEIYUE [CN], et al); | [IY]WO2018183806 (DOW SILICONES CORP [US], et al) | par le demandeur | WO2015073944 | WO2016179242 | WO2017137945 | US2018079139 | WO2018183806 | WO2019112976 |