EP3956444 - PROCÉDÉ ET KIT POUR LA PURIFICATION DE PETITS ARN ASSOCIÉS À RISC FONCTIONNELS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.01.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.10.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 18.04.2020 | Dernier événement Tooltip | 26.08.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ETH Zurich ETH Transfer HG E 43-49 Raemistrasse 101 8092 Zürich / CH | [2022/08] | Inventeur(s) | 01 /
VOINNET, Oliver Blütenstrasse 22 8057 Zürich / CH | 02 /
GRENTZINGER, Thomas Luegislandstrasse 110 8051 Zürich / CH | 03 /
SCHOTT, Grégory Im Langwil 6 8044 Gockhausen / CH | [2022/08] | Mandataire(s) | Stolmár & Partner Patentanwälte PartG mbB Blumenstraße 17 80331 München / DE | [2022/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20717234.7 | 15.04.2020 | [2022/08] | WO2020EP60600 | Numéro de priorité, date | EP20190169263 | 15.04.2019 Format original publié: EP 19169263 | [2022/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020212428 | Date: | 22.10.2020 | Langue: | EN | [2020/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3956444 | Date: | 23.02.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.10.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.10.2020 | Classification | IPC: | C12N15/10 | [2022/08] | CPC: |
C12N15/101 (EP,KR,US);
C12Q1/6883 (KR);
C12Q1/6886 (KR);
C12Q2527/125 (KR)
| C-Set: |
C12N15/101, C12Q2527/125 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/08] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND KIT ZUR REINIGUNG VON FUNKTIONALEN RISC-ASSOZIIERTEN KLEINEN RNAS | [2022/08] | Anglais: | METHOD AND KIT FOR THE PURIFICATION OF FUNCTIONAL RISC-ASSOCIATED SMALL RNAS | [2022/08] | Français: | PROCÉDÉ ET KIT POUR LA PURIFICATION DE PETITS ARN ASSOCIÉS À RISC FONCTIONNELS | [2022/08] | Entrée dans la phase régionale | 15.11.2021 | Taxe nationale de base payée | 15.11.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.11.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.11.2020 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.11.2021 | Requête en examen déposée [2022/08] | 15.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.08.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]AU2007202668 (COLD SPRING HARBOR LABORATORY [US]); | [X]WO2010033652 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES [US], et al); |