EP3956480 - PROCÉDÉ ET EMBALLAGE POUR EMBALLER UNE OU PLUSIEURS PEAUX D'ANIMAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.01.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.10.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 22.04.2020 | Dernier événement Tooltip | 12.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.05.2024 [2024/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ecco Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | [2023/23] |
Précédent [2022/08] | Pour tous les Etats désignés Ecco Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | Inventeur(s) | 01 /
GREGOR, Thomas c/o ECCO SKO A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | 02 /
RADTKE, Andre c/o ECCO SKO A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | 03 /
MEYER, Verena c/o ECCO SKO A/S Industrivej 5 6261 Bredebro / DK | [2022/08] | Mandataire(s) | Patentgruppen A/S Aaboulevarden 31, 4th Floor 8000 Aarhus C / DK | [2023/23] |
Précédent [2022/08] | Dragsted Partners A/S Rådhuspladsen 16 1550 Copenhagen V / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 20718333.6 | 17.04.2020 | [2022/08] | WO2020EP60860 | Numéro de priorité, date | EP20190169802 | 17.04.2019 Format original publié: EP 19169802 | [2022/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020212570 | Date: | 22.10.2020 | Langue: | EN | [2020/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3956480 | Date: | 23.02.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.10.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3956480 | Date: | 07.06.2023 | Langue: | EN | [2023/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.10.2020 | Classification | IPC: | C14B1/00, C14C1/00, C14C9/00 | [2022/08] | CPC: |
C14B1/00 (EP);
B65D81/24 (CN);
B65B31/04 (US);
B65B5/045 (US);
B65D81/20 (CN);
B65D81/2023 (US);
B65D81/2046 (CN);
B65D81/2069 (CN);
B65D81/28 (CN,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/08] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VERPACKUNG ZUM VERPACKEN EINER ODER MEHRERER TIERHÄUTE | [2022/08] | Anglais: | A METHOD AND A PACKAGING FOR PACKING ONE OR MORE ANIMAL HIDES | [2022/08] | Français: | PROCÉDÉ ET EMBALLAGE POUR EMBALLER UNE OU PLUSIEURS PEAUX D'ANIMAUX | [2022/08] | Entrée dans la phase régionale | 15.11.2021 | Taxe nationale de base payée | 15.11.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.11.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.02.2021 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.11.2021 | Requête en examen déposée [2022/08] | 15.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 07.06.2023 | ES | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | IS | 07.10.2023 | [2024/10] |
Précédent [2024/08] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 07.06.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [YA]US4985039 (ENDLWEBER HANS [AT]); | [A]US5096553 (ROSS GRAEME D [CA], et al); | [XAYI]RU2019568 (MO I PRIKLADNOJ BIOTEKHNOLOGII [RU]); | [A]WO2014167359 (XEROS LTD [GB]) |