EP3959649 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS DE VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.08.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.01.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.10.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 27.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CRC R&D, LLC 32 East Airline Highway Kenner, Louisiana 70062 / US | [2022/09] | Inventeur(s) | 01 /
MAINS, Ronald H Jr. 32 East Airline Highway Kenner, Louisiana 70062 / US | 02 /
GUILLOT, John 32 East Airline Highway Kenner, Louisiana 70062 / US | 03 /
ROOS, Matthew 32 East Airline Highway Kenner, Louisiana 70062 / US | [2022/09] | Mandataire(s) | Ullrich & Naumann PartG mbB Schneidmühlstrasse 21 69115 Heidelberg / DE | [2022/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20726266.8 | 23.04.2020 | [2022/09] | WO2020US29503 | Numéro de priorité, date | US201962837804P | 24.04.2019 Format original publié: US 201962837804 P | [2022/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020219664 | Date: | 29.10.2020 | Langue: | EN | [2020/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3959649 | Date: | 02.03.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.10.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.10.2020 | Classification | IPC: | G06K9/32 | [2022/09] | CPC: |
G06V20/62 (EP,US);
G06F18/217 (US);
G06F18/2415 (US);
G06V10/82 (EP,US);
H04N7/181 (US);
G06V20/625 (US);
G06V30/10 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/09] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN ERKENNUNG VON FAHRZEUGINFORMATIONEN | [2022/09] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATIC RECOGNITION OF VEHICLE INFORMATION | [2022/09] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS DE VÉHICULE | [2022/09] | Entrée dans la phase régionale | 18.11.2021 | Taxe nationale de base payée | 18.11.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.11.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.11.2021 | Requête en examen déposée [2022/09] | 18.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.03.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.08.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.01.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]US2016358033 (HERRERA JUAN ANTONIO [US], et al) [X] 1,6,7,10,13-15,17,18,20 * paragraph [0004] - paragraph [0006] * * paragraph [0038] - paragraph [0046] * * paragraph [0060] - paragraph [0061] * [Y] 5 [I] 2-4,8,9,11,16,19; | [A]CN109344825 (GUANGZHOU MELUX INFORMATION TECH CO LTD) [A] 1-20 * paragraph [0011] - paragraph [0020] ** paragraph [0033] - paragraph [0042] *; | [Y] - ORHAN BULAN ET AL, "Segmentation- and Annotation-Free License Plate Recognition With Deep Localization and Failure Identification", IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, Piscataway, NJ, USA, (20170901), vol. 18, no. 9, doi:10.1109/TITS.2016.2639020, ISSN 1524-9050, pages 2351 - 2363, XP055680898 [Y] 5 * page 2352; figure 2 * * page 2355; figure 10 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TITS.2016.2639020 | par le demandeur | - O. RUSSAKOVSKY, "ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge", Int. J. Comput. Vis., (20151200), vol. 115, no. 3, doi:10.1007/s11263-015-0816-y, pages 211 - 252, XP035934552 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11263-015-0816-y |