EP3980717 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CARTOGRAPHIE ET DE LOCALISATION 3D [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.03.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.12.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 20.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FLIR UNMANNED AERIAL SYSTEMS AS Nye Vakås vei 56 1395 Hvalstad / NO | Pour tous les Etats désignés Flir Systems, Inc. 27700 SW Parkway Avenue Wilsonville, OR 97070 / US | [2022/15] | Inventeur(s) | 01 /
LUND, Jon Elvira Andres Nye Vakas Vei 56 1395 Hvalstad / NO | [2022/15] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2022/15] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20732434.4 | 26.05.2020 | [2022/15] | WO2020US34585 | Numéro de priorité, date | US201962857225P | 04.06.2019 Format original publié: US 201962857225 P | [2022/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020247212 | Date: | 10.12.2020 | Langue: | EN | [2020/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3980717 | Date: | 13.04.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.12.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.12.2020 | Classification | IPC: | G01C21/00, G08G5/00, G05D1/10 | [2022/15] | CPC: |
G01C21/3826 (EP,KR);
G01C21/00 (CN);
G08G5/0069 (EP,KR,US);
B64C39/024 (KR);
B64U20/87 (EP,CN,US);
G01C15/00 (CN);
G01C21/3837 (EP,KR);
G01D21/02 (CN);
G05D1/106 (EP,US);
G08G5/0013 (EP,KR);
G08G5/0021 (EP,KR,US);
G08G5/0026 (EP,KR);
G08G5/0086 (EP,KR);
B64U10/14 (EP,CN,US);
B64U10/25 (EP,CN,US);
B64U2101/30 (KR);
B64U2101/31 (EP,CN,US);
B64U2201/10 (EP,KR,US);
B64U2201/20 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/15] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR SIMULTANEN ORTUNG UND KARTIERUNG | [2022/15] | Anglais: | 3D LOCALIZATION AND MAPPING SYSTEM AND METHOD | [2022/15] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CARTOGRAPHIE ET DE LOCALISATION 3D | [2022/15] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2021 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.10.2021 | Requête en examen déposée [2022/15] | 26.10.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.07.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]CN102023003 (UNIV TSINGHUA); | [I]WO2018039975 (SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD [CN]); | [P]US2019187711 (XIE JIEBIN [CN], et al) |