Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2022230550 | Dossier mondial | 21.07.2022 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2020US34585 | 26.05.2020 | US201962857225 | 04.06.2019 | US202017615779 | 26.05.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | KR20220031574 | Dossier mondial | 11.03.2022 | A | Numéro de priorité | Date | WO2020US34585 | 26.05.2020 | US201962857225 | 04.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN114127510 | Dossier mondial | 01.03.2022 | A | Numéro de priorité | Date | WO2020US34585 | 26.05.2020 | US201962857225 | 04.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | AU2020288125 | Dossier mondial | 23.12.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2020US34585 | 26.05.2020 | US201962857225 | 04.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3980717 | Dossier mondial | 13.04.2022 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2020US34585 | 26.05.2020 | US201962857225 | 04.06.2019 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2020247212 | Dossier mondial | 10.12.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201962857225 | 04.06.2019 |