EP3909125 - PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER UN ÉTAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE, MOTEUR ÉLECTRIQUE CORRESPONDANT ET VENTILATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.06.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.10.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.12.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 24.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZIEHL-ABEGG SE Heinz-Ziehl-Strasse 74653 Künzelsau / DE | [2021/46] | Inventeur(s) | 01 /
OBST, Raphael Simon Victoriastraße 2/1 74613 Öhringen / DE | 02 /
KRCMAR, Mato Mathias Hofgartenweg 25/1 74613 Öhringen / DE | [N/P] |
Précédent [2021/46] | 01 /
OBST, Raphael Simon 74613 Öhringen / DE | ||
02 /
KRCMAR, Mato Mathias 74613 Öhringen / DE | Mandataire(s) | Ullrich & Naumann PartG mbB Schneidmühlstrasse 21 69115 Heidelberg / DE | [2021/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20740231.4 | 05.05.2020 | [2021/46] | WO2020DE200032 | Numéro de priorité, date | DE201910208637 | 13.06.2019 Format original publié: DE102019208637 | [2021/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020249167 | Date: | 17.12.2020 | Langue: | DE | [2020/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3909125 | Date: | 17.11.2021 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.12.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.12.2020 | Classification | IPC: | H02P29/024, H02P29/60, H02K11/33, H02K9/06, H02K7/14, H02K11/20 | [2024/42] | CPC: |
H02P29/60 (EP);
H02K9/06 (EP,US);
H02K11/20 (EP,US);
H02K11/33 (EP);
H02K11/35 (US);
H02K7/14 (EP);
H02P29/024 (EP);
H02K2209/00 (US);
H02K2211/03 (US);
|
Précédent IPC [2021/46] | H02P29/60, H02K9/06, H02K9/24, H02K11/20, H02H5/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/46] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BESTIMMEN EINES ZUSTANDS EINES ELEKTROMOTORS UND ENTSPRECHENDER ELEKTROMOTOR SOWIE VENTILATOR | [2021/46] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINING THE STATE OF AN ELECTRIC MOTOR, AND CORRESPONDING ELECTRIC MOTOR AND VENTILATOR | [2021/46] | Français: | PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER UN ÉTAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE, MOTEUR ÉLECTRIQUE CORRESPONDANT ET VENTILATEUR | [2021/46] | Entrée dans la phase régionale | 11.08.2021 | Taxe nationale de base payée | 11.08.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.08.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/46] | 11.08.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.08.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |