EP3916747 - ÉLÉMENT MOBILE ET DISPOSITIF D'ENTRÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.01.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.10.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 20.01.2023 | Demande réputée retirée | publié le 22.02.2023 [2023/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2021/48] | Inventeur(s) | 01 /
NAKAO, Ryosuke c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [N/P] |
Précédent [2021/48] | 01 /
NAKAO, Ryosuke Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | Mandataire(s) | Vigand, Philippe, et al Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex - Genève / CH | [2021/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20744990.1 | 15.01.2020 | [2021/48] | WO2020JP00980 | Numéro de priorité, date | JP20190009547 | 23.01.2019 Format original publié: JP 2019009547 | [2021/48] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020153181 | Date: | 30.07.2020 | Langue: | JA | [2020/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3916747 | Date: | 01.12.2021 | Langue: | EN | [2021/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 30.07.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.02.2022 | Classification | IPC: | H01H5/30, H01H13/48 | [2022/11] | CPC: |
H01H13/48 (EP);
H01H13/14 (US);
H01H13/20 (US);
H01H13/85 (EP);
H01H5/30 (EP);
H01H2215/004 (EP);
H01H2215/02 (EP);
H01H2227/022 (EP);
H01H2227/026 (EP);
H01H2229/008 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2021/48] | H01H5/30, H01H13/52 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/48] | Titre | Allemand: | BEWEGBARES ELEMENT UND EINGABEVORRICHTUNG | [2021/48] | Anglais: | MOVABLE MEMBER AND INPUT DEVICE | [2021/48] | Français: | ÉLÉMENT MOBILE ET DISPOSITIF D'ENTRÉE | [2021/48] | Entrée dans la phase régionale | 01.07.2021 | Traduction produite | 01.07.2021 | Taxe nationale de base payée | 01.07.2021 | Taxe de recherche payée | 01.07.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.07.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.07.2021 | Requête en examen déposée [2021/48] | 15.09.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/08] | 06.10.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2009091394 (SNAPTRON INC [US], et al) [X] 1-20 * page 11, lines 13-15 * * page 13, lines 15-17, 22-24 * * figures 1A-1E, 9, 10 *; | [X]EP2515315 (ALPS ELECTRIC CO LTD [JP]) [X] 1-20* paragraphs [0020] - [0035] - [0046]; figures 1-7A * | Recherche internationale | [Y]JPS5188135 [Y] 1-3, 11-20; | [Y]JP2005332664 (FUJIKURA LTD) [Y] 1-3, 11-20 * [0 0 2 3] - [0 0 5 0] , 1 *; | [YA]JP2013026092 (ALPS ELECTRIC CO LTD) [Y] 1-3, 11-20 * [0 0 2 3] - [00 5 0] , 1-4 * [A] 4-10 | par le demandeur | JP2006120397 |