EP3999779 - CHAMBRE DE COMBUSTION DE TURBOMACHINE A VOLUME CONSTANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.11.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.08.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.01.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 12.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PL, PT, SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [2022/21] | Inventeur(s) | 01 /
ESCURE, Didier René André c/o Safran CEPI Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 MOISSY-CRAMAYEL / FR | 02 /
TANTOT, Nicolas Jérôme Jean c/o Safran CEPI Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 MOISSY-CRAMAYEL / FR | [2022/21] | Mandataire(s) | Brevalex Tour Trinity 1 B Place de la Défense 92400 Courbevoie / FR | [2023/51] |
Précédent [2022/21] | Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 20750326.9 | 08.07.2020 | [2022/21] | WO2020FR51211 | Numéro de priorité, date | FR20190007970 | 15.07.2019 Format original publié: FR 1907970 | [2022/21] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021009439 | Date: | 21.01.2021 | Langue: | FR | [2021/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3999779 | Date: | 25.05.2022 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 21.01.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3999779 | Date: | 20.12.2023 | Langue: | FR | [2023/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.01.2021 | Classification | IPC: | F23R7/00, F02C5/12 | [2022/21] | CPC: |
F23R7/00 (EP,CN,US);
F02C5/12 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BRENNKAMMER EINER TURBOMASCHINE MIT KONSTANTEM VOLUMEN | [2022/21] | Anglais: | CONSTANT-VOLUME TURBOMACHINE COMBUSTION CHAMBER | [2022/21] | Français: | CHAMBRE DE COMBUSTION DE TURBOMACHINE A VOLUME CONSTANT | [2022/21] | Entrée dans la phase régionale | 18.01.2022 | Taxe nationale de base payée | 18.01.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.01.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.01.2022 | Requête en examen déposée [2022/21] | 18.01.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.04.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.08.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.2023 | Taxe de délivrance payée | 09.11.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.11.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.12.2023 | CZ | 20.12.2023 | EE | 20.12.2023 | ES | 20.12.2023 | FI | 20.12.2023 | HR | 20.12.2023 | IT | 20.12.2023 | LT | 20.12.2023 | LV | 20.12.2023 | NL | 20.12.2023 | PL | 20.12.2023 | RO | 20.12.2023 | RS | 20.12.2023 | SE | 20.12.2023 | SK | 20.12.2023 | SM | 20.12.2023 | BG | 20.03.2024 | NO | 20.03.2024 | GR | 21.03.2024 | IS | 20.04.2024 | PT | 22.04.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 20.12.2023 | |
CZ | 20.12.2023 | ||
EE | 20.12.2023 | ||
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RO | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/34] | EE | 20.12.2023 | |
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/33] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/32] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/26] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | FI | 20.12.2023 | |
LT | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 21.03.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2579321 (GUERCKEN NINA K) [X] 1,5,6,8-10 * column 3, line 44 - column 4, line 18; figure - *; | [A]US2898736 (ELY ROBERT F) [A] 1,6 * the whole document *; | [I]US2928242 (EMMERICH GUENTHER) [I] 1-7 * column 3, lines 1-48; figures 1-3 *; | [I]GB1222272 (RENAULT [FR], et al) [I] 1-4,6 * page 1, line 80 - page 2, line 46; figures 1-3 *; | [A]US4570438 (LORENZ EDMUND [AT]) [A] 1,6 * the whole document *; | [A]US2018356093 (PAL SIBTOSH [US], et al) [A] 1,6* the whole document * |