EP4025929 - PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN SYSTÈME D'AIDE AU VIRAGE, SYSTÈME D'AIDE AU VIRAGE ET VÉHICULE AUTOMOBILE ÉQUIPÉ D'UN TEL SYSTÈME D'AIDE AU VIRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.06.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.03.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 09.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 26.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MAN Truck & Bus SE Dachauer Straße 667 80995 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/28] | Pour tous les Etats désignés MAN Truck & Bus SE Dachauer Str. 667 80995 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
BRAUN, Reimar c/o MAN Truck & Bus SE Dachauer Str. 667 80995 München / DE | [2022/28] | Mandataire(s) | v. Bezold & Partner Patentanwälte - PartG mbB Ridlerstraße 57 80339 München / DE | [2022/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20764632.4 | 28.08.2020 | [2022/28] | WO2020EP74061 | Numéro de priorité, date | DE20191006243 | 04.09.2019 Format original publié: DE102019006243 | [2022/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021043676 | Date: | 11.03.2021 | Langue: | DE | [2021/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4025929 | Date: | 13.07.2022 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.03.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.03.2021 | Classification | IPC: | G01S7/35, G01S7/41, G01S13/86, G01S13/931, G01S7/40, G06K9/00 | [2022/28] | CPC: |
G01S13/867 (EP,CN,KR,US);
G01S13/931 (EP,CN,KR);
G01S7/354 (EP,CN,KR);
G01S7/4013 (EP,KR);
G01S7/414 (EP,CN,KR);
G06F18/251 (EP,KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/28] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES ABBIEGEASSISTENZSYSTEMS, ABBIEGEASSISTENZSYSTEM UND KRAFTFAHRZEUG MIT EINEM DERARTIGEN ABBIEGEASSISTENZSYSTEM | [2022/28] | Anglais: | METHOD FOR OPERATING A TURNING ASSISTANCE SYSTEM, A TURNING ASSISTANCE SYSTEM, AND MOTOR VEHICLE HAVING A TURNING ASSISTANCE SYSTEM OF THIS KIND | [2022/28] | Français: | PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN SYSTÈME D'AIDE AU VIRAGE, SYSTÈME D'AIDE AU VIRAGE ET VÉHICULE AUTOMOBILE ÉQUIPÉ D'UN TEL SYSTÈME D'AIDE AU VIRAGE | [2022/28] | Entrée dans la phase régionale | 01.04.2022 | Taxe nationale de base payée | 01.04.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.04.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.04.2022 | Requête en examen déposée [2022/28] | 01.04.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.10.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]DE202013008112U (GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC [US]) [Y] 1-15 * paragraphs [0003] , [ 0016] , [ 0048] , [ 0066] , [ 0067] , [ 0078] , [ 0091] - [0094]; figures 1,2A,2B *; | [Y]DE102014009869 (AUDI AG [DE]) [Y] 3,4,8* paragraphs [0016] , [ 0019] , [ 0021] , [ 0025] *; | [Y]WO2019090276 (VEONEER US INC [US]) [Y] 1-15 * paragraphs [0019] , [ 0020] , [ 0028] , [ 0034] , [ 0039] , [ 0040] , [ 0049] - [0051]; figures 1-4 * |