EP4025144 - APPAREIL D'ÉLECTROPORATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2022/28] | APPAREIL ET PROCÉDÉ D'ÉLECTROPORATION | ||
[2023/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.07.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.08.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.06.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.03.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 14.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mirai Medical Limited Unit 5 Howley Court Oranmore H91 FK6C County Galway / IE | [2022/28] | Inventeur(s) | 01 /
SODEN, Declan Dunowen, Ardfield Clonakilty, County Cork, P85 P797 / IE | 02 /
FORDE, Colin Ballyclery, Kinvara County Galway, H91 HFX2 / IE | 03 /
KINSELLA, Sean 95 Costa na Mara, Oranmore County Galway, H91 F8X5 / IE | 04 /
MOORE, Tony c/o TMC Technology Ltd. Unit 1b, Enterprise Park Inishmore, Ballincollig County Cork / IE | [2022/28] | Mandataire(s) | Weldon O'Brien Ltd. Shannon Lodge Casement Road Bandon County Cork, P72 TN24 / IE | [2022/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20767504.2 | 01.09.2020 | [2022/28] | WO2020EP74374 | Numéro de priorité, date | EP20190194958 | 02.09.2019 Format original publié: EP 19194958 | EP20190194959 | 02.09.2019 Format original publié: EP 19194959 | EP20200168567 | 07.04.2020 Format original publié: EP 20168567 | [2022/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021043779 | Date: | 11.03.2021 | Langue: | EN | [2021/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4025144 | Date: | 13.07.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.03.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4025144 | Date: | 06.09.2023 | Langue: | EN | [2023/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.03.2021 | Classification | IPC: | A61B18/12, A61N1/32, A61B18/14, C12M1/42, // A61B18/00 | [2023/15] | CPC: |
A61N1/327 (EP,US);
C12M35/02 (EP,US);
A61B18/1206 (EP);
A61B18/1477 (EP);
A61B2018/00113 (EP);
A61B2018/0016 (EP);
A61B2018/00613 (EP,US);
A61B2018/00767 (EP);
A61B2018/00875 (EP,US);
|
Précédent IPC [2022/28] | A61B18/12, A61N1/32, C12M1/42, A61B18/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTROPORATIONSGERÄT | [2023/15] | Anglais: | ELECTROPORATION APPARATUS | [2023/15] | Français: | APPAREIL D'ÉLECTROPORATION | [2023/15] |
Précédent [2022/28] | ELEKTROPORATIONSGERÄT UND -VERFAHREN | ||
Précédent [2022/28] | AN ELECTROPORATION APPARATUS AND METHOD | ||
Précédent [2022/28] | APPAREIL ET PROCÉDÉ D'ÉLECTROPORATION | Entrée dans la phase régionale | 03.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 03.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/28] | 03.03.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 31.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23185028.0 / EP4230718 | EP24190953.0 | Opposition(s) | 07.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 06.09.2023 | ES | 06.09.2023 | HR | 06.09.2023 | PL | 06.09.2023 | RO | 06.09.2023 | RS | 06.09.2023 | SK | 06.09.2023 | SM | 06.09.2023 | NO | 06.12.2023 | GR | 07.12.2023 | IS | 06.01.2024 | [2024/26] |
Précédent [2024/23] | CZ | 06.09.2023 | |
ES | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
Précédent [2024/20] | HR | 06.09.2023 | |
RS | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
Précédent [2024/11] | HR | 06.09.2023 | |
RS | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | NO | 06.12.2023 | |
GR | 07.12.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [YA]US5702359 (HOFMANN GUNTER A [US], et al); | [YA]US6096020 (HOFMANN GUENTER A [US]); | [XI]WO2005048977 (BTG INT LTD [GB], et al); | [AD]US2006089674 (WALTERS RICHARD E [US], et al); | [XI]US2008312579 (CHANG KUOWEI [US], et al); | [XI]US2014188071 (JACOFSKY MARC C [US], et al); | [A]US2017348525 (SANO MICHAEL [US], et al); | [AD]WO2018200800 (FARAPULSE INC [US]) | par le demandeur | US2006089674 | WO2018200800 |