EP3832987 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE DONNÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.05.2024 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.03.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.08.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.05.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.07.2024 [2024/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2021/23] | Inventeur(s) | 01 /
JADHAV, Rahul Arvind Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
SARMA, K Anmol Mani Tejeswar Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
CAO, Zhen Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2021/23] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2021/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20774230.5 | 12.03.2020 | [2021/23] | WO2020CN78965 | Numéro de priorité, date | CN201910200157 | 15.03.2019 Format original publié: CN201910200157 | [2021/23] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020187124 | Date: | 24.09.2020 | Langue: | ZH | [2020/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3832987 | Date: | 09.06.2021 | Langue: | EN | [2021/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3832987 | Date: | 26.07.2023 | Langue: | EN | [2023/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 24.09.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.11.2021 | Classification | IPC: | H04L69/14 | [2023/12] | CPC: |
G06F9/54 (EP);
G06F9/547 (CN,US);
G06F1/3234 (EP);
G06F12/0877 (CN);
G06F9/545 (CN);
H04L12/28 (EP);
H04L67/10 (US);
H04L67/133 (US);
H04L67/60 (EP);
H04L69/14 (EP);
H04L69/162 (CN);
H04L67/568 (EP);
Y02D30/50 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2021/50] | H04L29/08, H04L12/70, H04L12/28, H04L29/06 | ||
Précédent IPC [2021/23] | H04L29/08, H04L12/70, H04L12/28 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DATENVERARBEITUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG | [2021/23] | Anglais: | DATA PROCESSING METHOD AND DEVICE | [2021/23] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE DONNÉES | [2021/23] | Entrée dans la phase régionale | 03.03.2021 | Traduction produite | 03.03.2021 | Taxe nationale de base payée | 03.03.2021 | Taxe de recherche payée | 03.03.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.03.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/23] | 02.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.08.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.12.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 26.07.2023 | CZ | 26.07.2023 | DK | 26.07.2023 | EE | 26.07.2023 | ES | 26.07.2023 | FI | 26.07.2023 | HR | 26.07.2023 | LT | 26.07.2023 | LV | 26.07.2023 | PL | 26.07.2023 | RO | 26.07.2023 | RS | 26.07.2023 | SE | 26.07.2023 | SK | 26.07.2023 | SM | 26.07.2023 | NO | 26.10.2023 | GR | 27.10.2023 | IS | 26.11.2023 | PT | 27.11.2023 | [2024/23] |
Précédent [2024/22] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 26.07.2023 | |
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | Citations: | Recherche | [XI]US2011292936 (WANG WEIQIANG [CN], et al) [X] 1-3,5-9,11-15 * paragraphs [0030] , [0031] , [0039] , [0050] , [0055] , [0057] , [0086] *[I] 4,10 | Recherche internationale | [A]CN101159747 (ZTE CORP [CN]) [A] 1-28 * entire document *; | [A]CN101304373 (ZTE CORP [CN]) [A] 1-28 * entire document *; | [X]CN101447925 (ZTE CORP [CN]) [X] 1-28 * description, page 1, lines 6 and 7, page 4, line 11 to page 8, line 19 *; | [A]CN101494661 (SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO [CN]) [A] 1-28 * entire document *; | [A]US2010115522 (ANAND VAIJAYANTHIMALA K [US], et al) [A] 1-28* entire document *; | [X]US2011258337 (WANG WEIQIANG [CN], et al) [X] 1-28 * description, paragraphs [0027]-[0056] * |