EP3938132 - OUTIL DE COMBINAISON AINSI QUE FORETS POUR UN TEL OUTIL DE FORAGE/CHANFREINAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.12.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 28.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KENNAMETAL INC. 1600 Technology Way Latrobe, PA 15650 / US | [2022/03] | Inventeur(s) | 01 /
PAUL, Marcus Heideloffstrasse 20 90478 Nurnberg / DE | 02 /
ECKL, Bernhard Tulpenweg 21 92546 Schmidgaden / DE | 03 /
KAUPER, Herbert Rudolf Burgweg 7 90574 Rosstal / DE | [N/P] |
Précédent [2022/03] | 01 /
PAUL, Marcus 90478 Nurnberg / DE | ||
02 /
ECKL, Bernhard 92546 Schmidgaden / DE | |||
03 /
KAUPER, Herbert Rudolf 90574 Rosstal / DE | Mandataire(s) | Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [2022/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20774494.7 | 13.03.2020 | [2022/03] | WO2020US22647 | Numéro de priorité, date | DE201910203531 | 15.03.2019 Format original publié: DE102019203531 | [2022/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020190726 | Date: | 24.09.2020 | Langue: | EN | [2020/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3938132 | Date: | 19.01.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.09.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 24.09.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.2022 | Classification | IPC: | B23B51/00, B23B51/10 | [2022/48] | CPC: |
B23B51/1085 (EP);
B23B51/108 (GB,US);
B23B51/0007 (EP,US);
B23B2251/04 (EP,GB);
B23B2251/043 (EP,GB,US)
|
Précédent IPC [2022/03] | B23B51/08, B23B51/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/03] | Titre | Allemand: | KOMBINATIONSWERKZEUG SOWIE BOHRER FÜR EIN SOLCHES BOHR-/ANFASWERKZEUG | [2022/03] | Anglais: | COMBINATION TOOL AS WELL AS DRILLS FOR SUCH A DRILLING/CHAMFERING TOOL | [2022/03] | Français: | OUTIL DE COMBINAISON AINSI QUE FORETS POUR UN TEL OUTIL DE FORAGE/CHANFREINAGE | [2022/03] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.2021 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2021 | Taxe de recherche payée | 21.09.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.09.2021 | Requête en examen déposée [2022/03] | 24.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR954456 (GARCIA DE LA PARA, GEORGES-JACQUES-MARIE-GASTON [FR]) [A] 1* the whole document *; | [XA]US4353670 (JORGENSEN CHARLES A) [X] 1-8,11 * column 3, line 10 - column 5, line 11; figures 1-4 * [A] 9,10; | [A]EP0684099 (LINK JOHANN & ERNST GMBH & CO [DE]) [A] 1,9 * column 3, lines 8-34; figures 1, 2, 8, 9 * | Recherche internationale | [A]US4353670 (JORGENSEN CHARLES A) [A] 1-11; | [A]US5211635 (OMI TAKASHI [JP], et al) [A] 1-11; | [A]WO2006060204 (KENNAMETAL INC [US]) [A] 1-11; | [A]US8142115 (REINHARDT WERNER [DE], et al) [A] 1-11; | [A]US8469642 (GARRICK RICHARD M [US], et al)[A] 1-11 | par le demandeur | US4353670 | DE102017210986 |