EP4041836 - RUBAN ADHÉSIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.07.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.04.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 28.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 31.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Certoplast Technische Klebebänder GmbH Müngstener Straße 10 42285 Wuppertal / DE | [2022/33] | Inventeur(s) | 01 /
LEERMANN, Timo Erbschlöer Straße 77 42369 Wuppertal / DE | 02 /
RAMBUSCH, René August-Jung-Weg 10 42113 Wuppertal / DE | [2022/33] | Mandataire(s) | Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [2022/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20774905.2 | 10.09.2020 | [2022/33] | WO2020EP75392 | Numéro de priorité, date | DE201920105635U | 11.10.2019 Format original publié: DE 202019105635 U | [2022/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021069174 | Date: | 15.04.2021 | Langue: | DE | [2021/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4041836 | Date: | 17.08.2022 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.04.2021 | Classification | IPC: | C09J7/21, C08G63/183, C08L67/00, D03D3/00, D03D13/00, D03D15/00, D03D1/00 | [2022/33] | CPC: |
D03D15/283 (EP,CN,US);
C09J7/21 (EP,CN,US);
D03D1/0035 (EP,US);
C08G63/183 (EP);
C08L67/00 (EP);
C09J7/35 (US);
D03D13/00 (CN);
D03D13/004 (EP);
D03D3/005 (EP);
C09J2203/302 (EP,CN,US);
C09J2301/304 (US);
C09J2400/263 (EP,US);
C09J2421/00 (US);
C09J2423/04 (US);
C09J2433/00 (US);
C09J2467/006 (EP,CN,US);
C09J2471/00 (US);
C09J2477/006 (EP,CN,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] | État(s) autorisant la validation | MA | 06.04.2022 | Titre | Allemand: | KLEBEBAND | [2022/33] | Anglais: | ADHESIVE TAPE | [2022/33] | Français: | RUBAN ADHÉSIF | [2022/33] | Entrée dans la phase régionale | 06.04.2022 | Taxe nationale de base payée | 06.04.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.04.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 06.04.2022 | Requête en examen déposée [2022/33] | 06.04.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.09.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YD]DE202019100588U (CERTOPLAST TECHNISCHE KLEBEBAENDER GMBH [DE]) [YD] 1-15 * abstract ** paragraphs [0001] , [0018] , [0019] , [0021] - paragraph [0023]; claims 1-3,6,9,10,13 *; | [Y]EP3514211 (CERTOPLAST TECHNISCHE KLEBEBAENDER GMBH [DE]) [Y] 1-15 * abstract * * paragraphs [0008] , [0012] - paragraph [0017]; claim - * | par le demandeur | DE1710320 | DE60031332T | EP1911633 | DE202019100588U |