EP4077094 - DISPOSITIF D'ACTIONNEMENT DE LA SERRURE D'UN COUPLAGE TAMPON INTERMÉDIAIRE AUTOMATIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.03.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.12.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.08.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.09.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.06.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 02.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 05.06.2024 [2024/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Voith Patent GmbH St. Pöltener Straße 43 89522 Heidenheim / DE | [2022/43] | Inventeur(s) | 01 /
STEINKAMPF, Andy Leipziger Str. 20 38300 Wolfenbüttel / DE | 02 /
HÜBNER, Eva-Marie Im Finkenhof 2 37181 Hardegsen / DE | [2022/43] | Mandataire(s) | Voith Patent GmbH - Patentabteilung St. Pöltener Straße 43 89522 Heidenheim / DE | [2022/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20776085.1 | 15.09.2020 | [2022/43] | WO2020EP75708 | Numéro de priorité, date | DE201910134906 | 18.12.2019 Format original publié: DE102019134906 | [2022/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021121692 | Date: | 24.06.2021 | Langue: | DE | [2021/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4077094 | Date: | 26.10.2022 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.06.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4077094 | Date: | 05.06.2024 | Langue: | DE | [2024/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.06.2021 | Classification | IPC: | B61G3/14 | [2022/43] | CPC: |
B61G3/14 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM BETÄTIGEN DES VERSCHLUSSES EINER AUTOMATISCHEN MITTELPUFFERKUPPLUNG | [2022/43] | Anglais: | DEVICE FOR ACTUATING THE LOCK OF AN AUTOMATIC MIDDLE BUFFER COUPLING | [2022/43] | Français: | DISPOSITIF D'ACTIONNEMENT DE LA SERRURE D'UN COUPLAGE TAMPON INTERMÉDIAIRE AUTOMATIQUE | [2022/43] | Entrée dans la phase régionale | 18.07.2022 | Taxe nationale de base payée | 18.07.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.07.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.07.2022 | Requête en examen déposée [2022/43] | 18.07.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.08.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.12.2023 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 05.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.04.2024 | Taxe de délivrance payée | 23.04.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.04.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP1149751 (KNORR BREMSE BR SYSTEME FUER S [DE]); | [A]EP1894808 (SCHWAB VERKEHRSTECHNIK AG [CH]); | [A]WO2012169959 (EGO INT BV [BE], et al); | [XI]CN206589896U (BYD CO LTD) | par le demandeur | DE10020351 |