EP4217810 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'UN ROBOT INDUSTRIEL MOBILE À L'AIDE D'UNE GRILLE D'OCCUPATION PROBABILISTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.02.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.06.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.04.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 09.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB SCHWEIZ AG Bruggerstrasse 66 5400 Baden / CH | [2023/31] | Inventeur(s) | 01 /
KONTAXAKIS, Polychronis 723 58 Västerås / SE | [2023/31] | Mandataire(s) | Kransell & Wennborg KB P.O. Box 27834 115 93 Stockholm / SE | [2023/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20781354.4 | 25.09.2020 | [2023/31] | WO2020EP76970 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022063412 | Date: | 31.03.2022 | Langue: | EN | [2022/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4217810 | Date: | 02.08.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.03.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.03.2022 | Classification | IPC: | G05D1/02 | [2023/31] | CPC: |
G05D1/0274 (EP);
G05D1/0214 (US);
B25J5/00 (US);
G01C21/206 (EP);
G05D1/0088 (US);
G05D1/0248 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/31] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES MOBILEN INDUSTRIEROBOTERS UNTER VERWENDUNG EINES PROBABILISTISCHEN BELEGUNGSRASTERS | [2023/31] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING A MOBILE INDUSTRIAL ROBOT USING A PROBABILISTIC OCCUPANCY GRID | [2023/31] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'UN ROBOT INDUSTRIEL MOBILE À L'AIDE D'UNE GRILLE D'OCCUPATION PROBABILISTE | [2023/31] | Entrée dans la phase régionale | 13.03.2023 | Taxe nationale de base payée | 13.03.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.03.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.03.2023 | Requête en examen déposée [2023/31] | 13.03.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.01.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.04.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2016086050 (PIEKNIEWSKI FILIP [US], et al) [Y] 1-10 * paragraph [0018] - paragraph [0200] *; | [Y]US2019080463 (DAVISON ANDREW [GB], et al) [Y] 1-10 * paragraph [0037] - paragraph [0085] *; | [A] - MUNOZ-SALINAS ET AL, "A Bayesian plan-view map based approach for multiple-person detection and tracking", PATTERN RECOGNITION, ELSEVIER, GB, vol. 41, no. 12, doi:10.1016/J.PATCOG.2008.06.013, ISSN 0031-3203, (20081201), pages 3665 - 3676, (20080620), XP023977330 [A] 1-10 * page 3667 - page 3675 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2008.06.013 | [A] - KONDAXAKIS POLYCHRONIS ET AL, "Robot-Robot Gesturing for Anchoring Representations", IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 35, no. 1, doi:10.1109/TRO.2018.2875388, ISSN 1552-3098, (20190201), pages 216 - 230, (20190204), XP011708894 [A] 1-10 * page 218 - page 227 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TRO.2018.2875388 | [A] - LIU ZIYUAN ET AL, "A coherent semantic mapping system based on parametric environment abstraction and 3D object localization", 2013 EUROPEAN CONFERENCE ON MOBILE ROBOTS, IEEE, (20130925), doi:10.1109/ECMR.2013.6698848, pages 234 - 239, XP032548169 [A] 1-10 * page 235 - page 238 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ECMR.2013.6698848 | par le demandeur | - CHR. ROBBIANO et al., Bayesian Learning of Occupancy Grids |