EP3955622 - TERMINAL UTILISATEUR ET PROCÉDÉ DE COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 05.08.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.01.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2022 | Retrait de la demande | publié le 07.09.2022 [2022/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NTT DOCOMO, INC. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-Ku Tokyo 100-6150 / JP | [2022/07] | Inventeur(s) | 01 /
MATSUMURA, Yuki c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
NAGATA, Satoshi c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 03 /
GUO, Shaozhen c/o DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co. Ltd., 7/F, Raycom Infotech Park A, No.2 Kexueyuan South Road, Haidian District Beijing 100190 / CN | 04 /
WANG, Jing c/o DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co. Ltd., 7/F, Raycom Infotech Park A, No.2 Kexueyuan South Road, Haidian District Beijing 100190 / CN | 05 /
HOU, Xiaolin c/o DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co. Ltd., 7/F, Raycom Infotech Park A, No.2 Kexueyuan South Road, Haidian District Beijing 100190 / CN | [2022/07] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2022/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20787889.3 | 08.04.2020 | [2022/07] | WO2020JP15797 | Numéro de priorité, date | JP20190084682 | 09.04.2019 Format original publié: JP 2019084682 | [2022/07] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020209282 | Date: | 15.10.2020 | Langue: | JA | [2020/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3955622 | Date: | 16.02.2022 | Langue: | EN | [2022/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 15.10.2020 | Classification | IPC: | H04W16/28, H04W72/04, H04W72/12 | [2022/07] | CPC: |
H04L5/0051 (EP,US);
H04W72/1273 (US);
H04L5/0023 (EP);
H04L5/0053 (US);
H04W72/044 (US);
H04W72/23 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/07] | Titre | Allemand: | BENUTZERENDGERÄT UND DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSVERFAHREN | [2022/07] | Anglais: | USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD | [2022/07] | Français: | TERMINAL UTILISATEUR ET PROCÉDÉ DE COMMUNICATION SANS FIL | [2022/07] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2021 | Traduction produite | 26.10.2021 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2021 | Taxe de recherche payée | 26.10.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.10.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2021 | Requête en examen déposée [2022/07] | 02.08.2022 | Demande retirée par le demandeur [2022/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X] - NOKIA et al., "Enhancements on Multi-TRP/Panel Transmission", 3GPP TSG RAN WG1 #96b R1-1905064, (20190329), XP051691970 [X] 1-2, 5-6 * Section2.1 * | [X] - ZTE, "Considerations on beam management for multi-TRP", 3GPP TSG RAN WG1 #96b R1-1904021, (20190330), XP051691235 [X] 1-4, 6 * Sections2.1,2.1.1 * | [A] - ZTE CORPORATION, "Discussion on cross-carrier scheduling with different numerologies", 3GPP TSG RAN WG1 #96b R1-1904154, (20190330), XP051691299 [A] 1-6 * Section4 * | [A] - NTT DOCOMO, INC., "Remaining issues on PDSCH demodulation requirements", 3GPP TSG RAN WG4 #90 R4-1901017, (20190301), XP051605691 [A] 1-6 * Section2.2 * | [A] - NTT DOCOMO, INC, "Enhancements on multi-TRP/panel transmission", 3GPP TSG RAN WG1 #96 R1-1902812, (20190301), XP051600507 [A] 1-6 * Section2.1 * | par le demandeur | JP2019084682 |