EP4042369 - SYSTÈME ET PROCÉDÉS D'ÉVALUATION D'UN FLUX DE LIQUIDE ET D'AIR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.07.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.04.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 17.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Materialise NV Technologielaan 15 3001 Leuven / BE | [2022/33] | Inventeur(s) | 01 /
STOROZHUK, Oleksandr Technologielaan 15 3001 Leuven / BE | [2022/33] | Mandataire(s) | Abel & Imray LLP Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | [2022/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20788953.6 | 24.09.2020 | [2022/33] | WO2020US52567 | Numéro de priorité, date | US201962905814P | 25.09.2019 Format original publié: US 201962905814 P | [2022/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021062045 | Date: | 01.04.2021 | Langue: | EN | [2021/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4042369 | Date: | 17.08.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.04.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.04.2021 | Classification | IPC: | G06T7/00, G06T7/62, A61B6/03, A61B6/00, G16H50/30, A61F2/24, A61B34/10 | [2022/33] | CPC: |
G06T7/0012 (EP,US);
A61B6/469 (EP);
A61B6/504 (EP);
A61B6/507 (EP);
G06T7/62 (EP);
A61B2034/104 (EP);
A61F2/24 (EP);
G06T2207/10072 (EP);
G06T2207/20096 (EP);
G06T2207/20104 (EP);
G06T2207/30048 (EP);
G06T2207/30052 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUSWERTEN VON FLUID- UND LUFTSTROM | [2022/33] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD OF EVALUATING FLUID AND AIR FLOW | [2022/33] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉS D'ÉVALUATION D'UN FLUX DE LIQUIDE ET D'AIR | [2022/33] | Entrée dans la phase régionale | 25.04.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.04.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.04.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.04.2022 | Requête en examen déposée [2022/33] | 25.04.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.11.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2017220760 (FONTE TIMOTHY A [US]) [X] 1-20 * abstract, Figs. 1-42, [0001-0490], claims 31-50 *; | [X]US2017224300 (ISHII HIDEAKI [JP], et al) [X] 1-20 * abstract, Figs. 1-9, [0001-0113], claims 1-11 *; | [X]US2018161103 (WANG DEE DEE [US], et al) [X] 1-20 * abstract, Figs. 1-14c, [0001-0082], claims 1-33 *; | [X]US2019267142 (WEKEL TILMAN [DE], et al) [X] 1-20* abstract, Figs. 1-10, claims 1-14, [0001-0121] * |