EP4046091 - SYSTÈME DE GESTION DE RESSOURCES DE DURABILITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.07.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.04.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 26.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'OREAL 14 rue Royale 75008 Paris / FR | [2023/15] |
Précédent [2022/34] | Pour tous les Etats désignés L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
CHARRAUD, Grégoire 9, rue Pierre Dreyfus 92110 Clichy / FR | 02 /
FARCET, Céline 1, avenue Eugène Schueller 93601 Aulnay-Sous-Bois / FR | [2022/34] | Mandataire(s) | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2022/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20792352.5 | 12.10.2020 | [2022/34] | WO2020EP78656 | Numéro de priorité, date | US201916601170 | 14.10.2019 Format original publié: US201916601170 | US201916601080 | 14.10.2019 Format original publié: US201916601080 | [2022/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021074089 | Date: | 22.04.2021 | Langue: | EN | [2021/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4046091 | Date: | 24.08.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.04.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.04.2021 | Classification | IPC: | G06Q10/00, G06Q10/06, G06Q50/10 | [2022/34] | CPC: |
G06Q10/00 (EP);
G06Q10/06 (EP,KR);
G06Q10/04 (CN);
A45D19/08 (KR);
G06Q10/063 (CN);
G06Q30/0207 (CN);
G06Q50/10 (EP,KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/34] | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUR VERWALTUNG VON NACHHALTIGKEITSRESSOURCEN | [2022/34] | Anglais: | SUSTAINABILITY RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM | [2022/34] | Français: | SYSTÈME DE GESTION DE RESSOURCES DE DURABILITÉ | [2022/34] | Entrée dans la phase régionale | 14.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 14.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/34] | 14.03.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]JP2005293130 (TSUBASA SYSTEM CO LTD, et al) [I] 1-33 * abstract * * paragraph [0017] - paragraph [0020] * * paragraph [0026] - paragraph [0050] ** paragraph [0061] - paragraph [0065] *; | [I]US2011320054 (BRZEZOWSKI EDWARD H [US]) [I] 1-33 * abstract * * paragraph [0031] - paragraph [0032] * * paragraph [0040] - paragraph [0045] * * paragraph [0051] - paragraph [0054] * |