EP4048509 - AMÉLIORATIONS SE RAPPORTANT À LA FABRICATION DE PALES D'ÉOLIENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.07.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.05.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 04.11.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.10.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VESTAS WIND SYSTEMS A/S Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2022/35] | Inventeur(s) | 01 /
RANDALL, Stephen 23 Coronation Rd Cowes PO31 7JY / GB | 02 /
SMITH, Jonathan 200 Botley Road Burridge SO311BL / GB | 03 /
BECH, Anton Los Girasoles fase 1. Casa 15 13005 Ciudad Real / ES | [2022/35] | Mandataire(s) | Vestas Patents Department Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2022/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20797024.5 | 21.10.2020 | [2022/35] | WO2020DK50289 | Numéro de priorité, date | DK2019PA70662 | 23.10.2019 Format original publié: DK PA201970662 | [2022/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021078347 | Date: | 29.04.2021 | Langue: | EN | [2021/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4048509 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.04.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.04.2021 | Classification | IPC: | B29C65/50, C09J7/35, C09J201/00, F03D1/06, B29L31/08 | [2022/35] | CPC: |
B29C66/545 (EP);
B29D99/0028 (EP,US);
B29C65/4835 (EP);
B29C65/5021 (EP);
B29C65/5028 (EP);
B29C65/5057 (EP);
B29C66/112 (EP);
B29C66/1122 (EP);
B29C66/131 (EP);
B29C66/301 (EP);
B29C66/543 (EP);
B29C66/61 (EP);
B29C66/636 (EP);
B29C66/8264 (EP);
C08J5/12 (EP);
C09J5/06 (EP);
C09J7/10 (EP);
F03D1/0675 (EP);
F03D1/0684 (US);
B29C66/7212 (EP);
B29K2023/06 (US);
B29K2063/00 (US);
B29K2067/00 (US);
B29K2105/0097 (US);
B29K2105/04 (US);
B29K2307/04 (US);
B29K2309/08 (US);
B29L2031/085 (EP);
C09J2203/35 (EP);
C09J2301/208 (EP);
F05D2230/23 (US)
(-)
| C-Set: |
B29C66/7212, B29K2307/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Titre | Allemand: | VERBESSERUNGEN BEI DER HERSTELLUNG VON WINDTURBINENSCHAUFELN | [2022/35] | Anglais: | IMPROVEMENTS RELATING TO THE MANUFACTURE OF WIND TURBINE BLADES | [2022/35] | Français: | AMÉLIORATIONS SE RAPPORTANT À LA FABRICATION DE PALES D'ÉOLIENNE | [2022/35] | Entrée dans la phase régionale | 18.05.2022 | Taxe nationale de base payée | 18.05.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/35] | 18.05.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2007048408 (LM GLASFIBER AS [DK], et al); | [XI]DE102008037386 (GEN ELECTRIC [US]); | [A]GB2535697 (VESTAS WIND SYS AS [DK]); | [XA]US2017067439 (YARBROUGH AARON A [US], et al) |