EP4028704 - SÉCHAGE SUPERCRITIQUE DES MILIEUX CHROMATOGRAPHIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2022/29] | SÉCHAGE SUPERCRITIQUE DE MILIEUX CHROMATOGRAPHIQUES | ||
[2024/02] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.03.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.12.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.06.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.03.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 23.11.2020 | Dernier événement Tooltip | 22.03.2024 | Changement - demande(s) divisionnaire(s) | publié le 24.04.2024 [2024/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck Millipore Ltd. Tullagreen County Cork Carrigtwohill / IE | [2022/29] | Inventeur(s) | 01 /
BOYLE, John c/o EMD Millipore Corporation 400 Summit Drive Burlington, MA 01803 / US | 02 /
SKARJA, Gary c/o EMD Millipore Corporation 400 Summit Drive Burlington, MA 01803 / US | 03 /
RAGHEB, Amro c/o EMD Millipore Corporation 400 Summit Drive Burlington, MA 01803 / US | [2022/29] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [2022/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20807103.5 | 14.09.2020 | [2022/29] | WO2020IB00832 | Numéro de priorité, date | US201962900155P | 13.09.2019 Format original publié: US 201962900155 P | US201962900798P | 16.09.2019 Format original publié: US 201962900798 P | [2022/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021048633 | Date: | 18.03.2021 | Langue: | EN | [2021/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4028704 | Date: | 20.07.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.03.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4028704 | Date: | 03.04.2024 | Langue: | EN | [2024/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.03.2021 | Classification | IPC: | F26B3/00, B01J20/26, B01J20/28, B01J20/291, C07K1/16, F26B21/14 | [2022/29] | CPC: |
F26B21/14 (EP,KR,US);
B01J20/267 (EP,KR,US);
B01D15/08 (KR);
B01J20/28033 (EP,KR,US);
B01J20/28057 (EP,KR);
B01J20/28078 (EP,KR);
B01J20/2808 (US);
B01J20/28083 (US);
B01J20/291 (EP,KR);
B01J20/305 (US);
C07K1/16 (EP);
C07K1/22 (EP,KR);
F26B21/10 (US);
F26B3/00 (EP,KR);
F26B3/02 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ÜBERKRITISCHE TROCKNUNG VON CHROMATOGRAPHISCHEN MEDIEN | [2024/02] | Anglais: | SUPERCRITICAL DRYING OF CHROMATOGRAPHIC MEDIA | [2022/29] | Français: | SÉCHAGE SUPERCRITIQUE DES MILIEUX CHROMATOGRAPHIQUES | [2024/02] |
Précédent [2022/29] | SUPERKRITISCHES TROCKNEN VON CHROMATOGRAFISCHEN MEDIEN | ||
Précédent [2022/29] | SÉCHAGE SUPERCRITIQUE DE MILIEUX CHROMATOGRAPHIQUES | Entrée dans la phase régionale | 31.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 31.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/29] | 31.03.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.10.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP24165078.7 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2002187302 (KOSLOW EVAN [US]); | [A]US6638885 (MCGRATH KATHRYN M [US], et al); | [A]US2005079337 (HASHIDA TAKASHI [JP], et al); | [A]CN101851398 (BEIJING INST TECHNOLOGY); | [A]US2011253616 (CHILDS RONALD F [CA], et al); | [A]US2012231251 (KIM KWANG HEE [KR], et al); | [A]WO2014140860 (NATRIX SEPARATIONS INC [CA]); | [Y]US2016243538 (RAGHEB AMRO [CA], et al); | [XYI]US2019100630 (IWANAGA KOUTA [JP], et al); | [A]GB2571292 (GRAPHENE COMPOSITES LTD [GB]) | par le demandeur | US7316919 | US8133840 | US8187880 | US8192971 | US8206958 | US8206982 | US8211682 | US8367809 | US8383782 | US8652849 | US9962691 | US10357766 |