EP4070547 - PROCÉDÉ DE MISE À L'ÉCHELLE POUR BLOCS CODÉS DE CHROMINANCE CONJOINTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.09.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.06.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 04.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 26.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés InterDigital CE Patent Holdings, SAS 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris / FR | [2023/36] |
Précédent [2022/41] | Pour tous les Etats désignés InterDigital VC Holdings France, SAS 975, avenue des Champs Blancs 35576 Cesson-Sevigne / FR | Inventeur(s) | 01 /
DE LAGRANGE, Philippe c/o Interdigital 975, avenue des Champs Blancs CS 17616 35576 CESSON-SEVIGNE / FR | 02 /
LELEANNEC, Fabrice c/o Interdigital 975, avenue des Champs Blancs CS 17616 35576 CESSON-SEVIGNE / FR | 03 /
FRANCOIS, Edouard c/o Interdigital 975, avenue des Champs Blancs CS 17616 35576 CESSON-SEVIGNE / FR | 04 /
BORDES, Philippe c/o Interdigital 975, avenue des Champs Blancs CS 17616 35576 CESSON-SEVIGNE / FR | [2022/41] | Mandataire(s) | Rittner, Karsten Rittner & Partner Patentanwälte mbB Schiffgraben 17 30159 Hannover / DE | [2022/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20812087.3 | 01.12.2020 | [2022/41] | WO2020EP84021 | Numéro de priorité, date | EP20190306586 | 06.12.2019 Format original publié: EP 19306586 | [2022/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021110628 | Date: | 10.06.2021 | Langue: | EN | [2021/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4070547 | Date: | 12.10.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.06.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.06.2021 | Classification | IPC: | H04N19/126, H04N19/176, H04N19/186, H04N19/70, H04N19/85 | [2022/41] | CPC: |
H04N19/126 (EP);
H04N19/60 (US);
H04N19/12 (US);
H04N19/124 (US);
H04N19/176 (EP,US);
H04N19/186 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/41] | Titre | Allemand: | SKALIERUNGSVERFAHREN FÜR GEMEINSAME CHROMA-CODIERTE BLÖCKE | [2022/41] | Anglais: | SCALING PROCESS FOR JOINT CHROMA CODED BLOCKS | [2022/41] | Français: | PROCÉDÉ DE MISE À L'ÉCHELLE POUR BLOCS CODÉS DE CHROMINANCE CONJOINTE | [2022/41] | Entrée dans la phase régionale | 04.07.2022 | Taxe nationale de base payée | 04.07.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.07.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.07.2022 | Requête en examen déposée [2022/41] | 04.07.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |