EP4238349 - AGRÉGATION DE PORTEUSES INTER-GNB BASÉE SUR LE CONTRÔLE DE L'ENCOMBREMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.08.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.05.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 04.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2023/36] | Inventeur(s) | 01 /
MCHARDY, Geoffrey Carp, Ontario K0A 7L0 / CA | 02 /
SHAH, Samir Ottawa, Ontario K1Z 1E1 / CA | 03 /
GHIMIRE, Jagadish K2S 0N1 Stittsville, Ontario / CA | [2023/36] | Mandataire(s) | Koitel, Raivo, et al Koitel Patent & Trademark Agency Tina 26-2 10126 Tallinn / EE | [N/P] |
Précédent [2023/36] | Laqua, Bernd Christian Kurt Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20812132.7 | 30.10.2020 | [2023/36] | WO2020IB60236 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022090783 | Date: | 05.05.2022 | Langue: | EN | [2022/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4238349 | Date: | 06.09.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.05.2022 | Classification | IPC: | H04W28/02, H04W28/06, H04W28/10 | [2023/36] | CPC: |
H04W28/065 (EP);
H04L5/0055 (US);
H04W28/0268 (EP,US);
H04W28/0289 (EP,US);
H04W28/06 (US);
H04W72/12 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/36] | Titre | Allemand: | ÜBERLASTUNGSSTEUERUNG AUF BASIS VON INTER-GNB-TRÄGERAGGREGATION | [2023/36] | Anglais: | CONGESTION CONTROL BASED INTER-GNB CARRIER AGGREGATION | [2023/36] | Français: | AGRÉGATION DE PORTEUSES INTER-GNB BASÉE SUR LE CONTRÔLE DE L'ENCOMBREMENT | [2023/36] | Entrée dans la phase régionale | 19.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 19.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/36] | 19.05.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.05.2023 | 03   M06   Taxe payée le   19.06.2023 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2009129265 (YE FENGJI [US], et al); | [A]WO2020036928 (INTEL CORP [US]); | [X]US2020314816 (YI YUNJUNG [US], et al) |