EP3979292 - DISJONCTEUR À COURANT CONTINU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.09.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.03.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 15.09.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2022/14] | Inventeur(s) | 01 /
MATSUMURA, Kohei c/o MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
TOYA, Nobumoto c/oMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2022/14] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2022/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20813702.6 | 20.05.2020 | [2022/14] | WO2020JP19864 | Numéro de priorité, date | JP20190099017 | 28.05.2019 Format original publié: JP 2019099017 | [2022/14] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020241397 | Date: | 03.12.2020 | Langue: | JA | [2020/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3979292 | Date: | 06.04.2022 | Langue: | EN | [2022/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.12.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.2022 | Classification | IPC: | H01H73/18, H01H33/08, // H01H9/34 | [2022/30] | CPC: |
H01H33/08 (EP);
H01H73/18 (EP);
H01H9/341 (EP)
|
Précédent IPC [2022/14] | H01H73/18, H01H33/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/14] | Titre | Allemand: | GLEICHSTROMSCHUTZSCHALTER | [2022/14] | Anglais: | DIRECT-CURRENT CIRCUIT BREAKER | [2022/14] | Français: | DISJONCTEUR À COURANT CONTINU | [2022/14] | Entrée dans la phase régionale | 17.09.2021 | Traduction produite | 17.09.2021 | Taxe nationale de base payée | 17.09.2021 | Taxe de recherche payée | 17.09.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.09.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.09.2021 | Requête en examen déposée [2022/14] | 11.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.09.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23151994.3 / EP4187572 | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]GB2020113 (INST VYSOKIKH TEMPERATUR AKADE); | [YA]JPH05290682 (MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD); | [XAYI]US2013037520 (NOISETTE PHILIPPE [FR], et al); | [YA]CN105470067 (ZHEJIANG TENGEN ELECTRIC CO); | [YA]JP6516078B | Recherche internationale | [Y]JPS63108623 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 11 * page 3, upper left column, line 3 to page 3, upper right column, line 2, page 4, lower left column, line 5 to lower left column, line 11, fig. 1-2, 9 *; | [Y]JPS63257138 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1-6, 8, 10-11 * page 2, upper right column, line 5 to page 2, lower left column, line 9, page 3, upper right column, line 1 to page 3, lower right column, line 17, page 4, upper right column, line 11 to page 4, lower left column, line 8, fig. 1, 8-9 *; | [A]JPH0216078B (MITSUBISHI ELECTRIC CORP.)[A] 1-13; | [YA]JP2003168349 (ENERGY SUPPORT CORP) [Y] 1-6, 8, 10-11 * paragraphs [0011]-[0048], fig. 1-7 * [A] 7, 9, 12-13 | par le demandeur | JPS61190828 | JPS6282616 |