EP3881046 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE FUITE HAUTE TENSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.09.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.10.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.06.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.08.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PACKAGING TECHNOLOGIES & INSPECTION, LLC 8 Skyline Drive Hawthorne, NY 10532 / US | [2021/38] | Inventeur(s) | 01 /
TRELOAR, Ross 300 Columbus Ave. 2L Tuckahoe, New York 10707 / US | 02 /
O'SULLIVAN, Andrew 145 4th Ave. Apt. 4L Brooklyn, New York 11217 / US | 03 /
WOLF, Heinz 174 River Rd. Hackettstown, New Jersey 07840 / US | [2021/38] | Mandataire(s) | Gibler & Poth Patentanwälte KG Dorotheergasse 7/14 1010 Wien / AT | [2021/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20818616.3 | 02.04.2020 | [2021/38] | WO2020US26398 | Numéro de priorité, date | US201916434546 | 07.06.2019 Format original publié: US201916434546 | [2021/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020247053 | Date: | 10.12.2020 | Langue: | EN | [2020/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3881046 | Date: | 22.09.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.12.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3881046 | Date: | 08.11.2023 | Langue: | EN | [2023/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.12.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.07.2022 | Classification | IPC: | G01M3/40, G01M3/16, G01M3/04, G01N27/61, G01N27/00, G01N27/24, G01N27/22, G01N19/08, G01L5/00, G01M3/02, G01N27/60 | [2022/34] | CPC: |
G01M3/16 (EP,CN,KR,US);
G01M3/40 (EP,CN,KR,US);
G01M3/02 (US);
G01M3/022 (EP);
G01M3/04 (CN);
G01M3/045 (KR,US);
G01M3/26 (KR,US);
G01N19/08 (CN);
G01N27/00 (KR,US);
G01N27/007 (US);
G01N27/205 (US);
G01N27/60 (US);
G01N27/61 (CN);
G01M3/06 (US);
G01M3/12 (US);
|
Précédent IPC [2021/38] | G01M3/40, G01M3/16, G01M3/04, G01N27/61, G01N27/00, G01N27/24, G01N27/22, G01N19/08, G01L5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/38] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR HOCHSPANNUNGSLECKDETEKTION | [2021/38] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR HIGH VOLTAGE LEAK DETECTION | [2021/38] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE FUITE HAUTE TENSION | [2021/38] | Entrée dans la phase régionale | 11.06.2021 | Taxe nationale de base payée | 11.06.2021 | Taxe de recherche payée | 11.06.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.06.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.06.2021 | Requête en examen déposée [2021/38] | 03.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.06.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.09.2023 | Taxe de délivrance payée | 28.09.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.09.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23207685.1 / EP4312023 | Opposition(s) | 09.08.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 08.11.2023 | HR | 08.11.2023 | RO | 08.11.2023 | RS | 08.11.2023 | SK | 08.11.2023 | SM | 08.11.2023 | NO | 08.02.2024 | GR | 09.02.2024 | IS | 08.03.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | CZ | 08.11.2023 | |
HR | 08.11.2023 | ||
RO | 08.11.2023 | ||
RS | 08.11.2023 | ||
SM | 08.11.2023 | ||
NO | 08.02.2024 | ||
GR | 09.02.2024 | ||
IS | 08.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | HR | 08.11.2023 | |
RS | 08.11.2023 | ||
SM | 08.11.2023 | ||
NO | 08.02.2024 | ||
GR | 09.02.2024 | ||
IS | 08.03.2024 | ||
Précédent [2024/27] | HR | 08.11.2023 | |
RS | 08.11.2023 | ||
NO | 08.02.2024 | ||
GR | 09.02.2024 | ||
IS | 08.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 09.02.2024 | |
IS | 08.03.2024 | Citations: | Recherche | [A]DE3044550 (SORTIMAT CREUZ & CO GMBH [DE]); | [A]US2003047005 (STALNAKER THOMAS A [US], et al); | [A]JP2004264190 (GUNZE KK); | [A]WO2017123838 (GORE & ASS [US]); | [XAI]WO2017136007 (PACKAGING TECH & INSPECTION LLC [US]) | Recherche internationale | [YA]US2003047005 (STALNAKER THOMAS A [US], et al); | [A]WO2013011329 (PACKTESTER LTD [GB], et al); | [YA]WO2017136007 (PACKAGING TECH & INSPECTION LLC [US]); | [PY]WO2019157036 (PACKAGING TECH & INSPECTION LLC [US]) | par le demandeur | DE3044550 | US2003047005 | JP2004264190 | WO2017123838 | WO2017136007 |