EP3981580 - PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME DE COMMANDE DE BALAYAGE, SUPPORT D'INFORMATIONS ET PROCESSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.08.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.04.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.11.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.03.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 25.09.2024 [2024/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shining 3D Tech Co., Ltd. No. 1398 Xiangbin Road Wenyan Subdistrict Xiaoshan District Hangzhou, Zhejiang 311258 / CN | [2022/15] | Inventeur(s) | 01 /
LIN, Zhongwei No.1398 Xiangbin Road, Wenyan Subdistrict, Xiaoshan District Hangzhou, Zhejiang 311258 / CN | [2022/15] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2022/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20819156.9 | 04.06.2020 | [2022/15] | WO2020CN94438 | Numéro de priorité, date | CN201910483144 | 04.06.2019 Format original publié: CN201910483144 | [2022/15] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020244594 | Date: | 10.12.2020 | Langue: | ZH | [2020/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3981580 | Date: | 13.04.2022 | Langue: | EN | [2022/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3981580 | Date: | 25.09.2024 | Langue: | EN | [2024/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 10.12.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2022 | Classification | IPC: | G01B11/25, B29C64/386, G01B11/00, G01B11/24, B33Y50/00 | [2024/20] | CPC: |
B33Y50/00 (EP,CN);
B29C64/386 (EP,CN);
G01B11/2522 (EP,US);
G01B2210/54 (EP,US)
|
Précédent IPC [2022/29] | G01B11/25, G01B11/24, G01B11/00, B29C64/386, B33Y30/00 | ||
Précédent IPC [2022/15] | B29C64/386, G01B11/24, G01B11/00, B33Y30/00, B29C67/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ABTASTSTEUERUNG, GERÄT UND SYSTEM, SPEICHERMEDIUM UND PROZESSOR | [2022/15] | Anglais: | SCANNING CONTROL METHOD, APPARATUS AND SYSTEM, STORAGE MEDIUM AND PROCESSOR | [2022/15] | Français: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME DE COMMANDE DE BALAYAGE, SUPPORT D'INFORMATIONS ET PROCESSEUR | [2022/15] | Entrée dans la phase régionale | 08.12.2021 | Traduction produite | 08.12.2021 | Taxe nationale de base payée | 08.12.2021 | Taxe de recherche payée | 08.12.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.12.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/15] | 18.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.11.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.03.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.08.2024 | Taxe de délivrance payée | 20.08.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.08.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2013063731 (GASPARDO STEVEN J [US], et al); | [Y]US2015138320 (EL DAHER ANTOINE [US]); | [XY]US2017066193 (KIM JAE-HEAN [KR], et al); | [Y]US2017211930 (LEE DONG HOON [KR], et al); | Recherche internationale | [A]JP2011086164 (ELIJAH & CO) [A] 1-19 * entire document *; | [Y]US2013063731 (GASPARDO STEVEN J [US], et al) [Y] 2-11 * description paragraphs 37-41, figures 1-5 *; | [A]US2016260250 (JOVANOVIC DEJAN [US], et al) [A] 1-19* entire document *; | [X]CN106996752 (3D SYSTEMS KOREA INC) [X] 1, 12-19 * specific embodiments, figures 1, 4a-4e *; | [Y]CN106996752 (3D SYSTEMS KOREA INC) [Y] 2-11 * specific embodiments, figures 1, 4a-4e *; | [X]CN107121062 (SUZHOU DIKA TEST TECH CO LTD) [X] 18, 19 * description paragraphs 6-24, figures 1-3 * |