EP4007677 - MÉTHODE MISE EN OEUVRE PAR UN ORDINATEUR, PROGRAMME D'ORDINATEUR ET UNITÉ POUR LA CONCEPTION D'UN OUTIL DE PRÉHENSION SPÉCIFIQUE À UNE PIÈCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2022/23] | CONCEPTION D'OUTILS DE SAISIE DE MACHINE DE DÉCOUPE AU LASER À DES FINS DE TRI DE PIÈCES | ||
[2023/48] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.11.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.01.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.05.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.06.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bystronic Laser AG Industriestrasse 21 3362 Niederönz / CH | [2022/23] | Inventeur(s) | 01 /
JOST, Stefan Burchacker 2 4556 Aeschi / CH | 02 /
MEYER, Alain Schlaeflistrasse 7 4566 Kriegsstetten / CH | 03 /
JACOBI, Stefan Holunderweg 15 59597 Westernkotten / DE | [2022/23] | Mandataire(s) | Schwarz, Claudia Schwarz + Kollegen Patentanwälte Heilmannstraße 19 81479 München / DE | [2024/11] |
Précédent [2022/23] | Schwarz, Claudia Schwarz + Kollegen Patentanwälte Hermann-Schmid-Straße 10 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20820451.1 | 14.12.2020 | [2022/23] | WO2020EP85908 | Numéro de priorité, date | EP20190216793 | 17.12.2019 Format original publié: EP 19216793 | [2022/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021122417 | Date: | 24.06.2021 | Langue: | EN | [2021/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4007677 | Date: | 08.06.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.06.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4007677 | Date: | 13.03.2024 | Langue: | EN | [2024/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.06.2021 | Classification | IPC: | B25J9/08, B25J15/00, B25J15/06, B25J19/00 | [2022/23] | CPC: |
B25J19/007 (EP,CN);
B25J9/08 (EP,CN);
G06F30/27 (US);
B25J15/00 (EP,CN);
B25J15/0061 (EP,CN);
B25J15/0616 (EP,CN);
G06F30/12 (US);
G06F2111/20 (US);
G06F2119/18 (US);
Y02P90/02 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | COMPUTERIMPLEMENTIERTES VERFAHREN, COMPUTERPROGRAMM UND EINHEIT ZUM ENTWERFEN EINES TEILESPEZIFISCHEN GREIFWERKZEUGS | [2023/48] | Anglais: | COMPUTER-IMPLEMENTED METHOD, COMPUTER PROGRAM AND DESIGN UNIT FOR DESIGNING A PART-SPECIFIC GRIPPING TOOL | [2023/48] | Français: | MÉTHODE MISE EN OEUVRE PAR UN ORDINATEUR, PROGRAMME D'ORDINATEUR ET UNITÉ POUR LA CONCEPTION D'UN OUTIL DE PRÉHENSION SPÉCIFIQUE À UNE PIÈCE | [2023/48] |
Précédent [2022/23] | AUSFÜHRUNG VON GREIFWERKZEUGEN FÜR EINE LASERSCHNEIDMASCHINE ZUM SORTIEREN VON TEILEN | ||
Précédent [2022/23] | DESIGN OF GRIPPING TOOLS FOR A LASER CUTTING MACHINE FOR SORTING PARTS | ||
Précédent [2022/23] | CONCEPTION D'OUTILS DE SAISIE DE MACHINE DE DÉCOUPE AU LASER À DES FINS DE TRI DE PIÈCES | Entrée dans la phase régionale | 04.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 04.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.04.2021 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/23] | 04.03.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 05.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BG | 13.03.2024 | ES | 13.03.2024 | FI | 13.03.2024 | HR | 13.03.2024 | LT | 13.03.2024 | LV | 13.03.2024 | NL | 13.03.2024 | SE | 13.03.2024 | NO | 13.06.2024 | RS | 13.06.2024 | GR | 14.06.2024 | [2024/41] |
Précédent [2024/37] | BG | 13.03.2024 | |
ES | 13.03.2024 | ||
FI | 13.03.2024 | ||
HR | 13.03.2024 | ||
LT | 13.03.2024 | ||
LV | 13.03.2024 | ||
SE | 13.03.2024 | ||
NO | 13.06.2024 | ||
RS | 13.06.2024 | ||
GR | 14.06.2024 | ||
Précédent [2024/36] | BG | 13.03.2024 | |
ES | 13.03.2024 | ||
FI | 13.03.2024 | ||
HR | 13.03.2024 | ||
LT | 13.03.2024 | ||
LV | 13.03.2024 | ||
NO | 13.06.2024 | ||
RS | 13.06.2024 | ||
GR | 14.06.2024 | ||
Précédent [2024/35] | BG | 13.03.2024 | |
ES | 13.03.2024 | ||
FI | 13.03.2024 | ||
HR | 13.03.2024 | ||
LT | 13.03.2024 | ||
NO | 13.06.2024 | ||
RS | 13.06.2024 | ||
GR | 14.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 13.03.2024 | |
NO | 13.06.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]DE102012219137 (SCHUNK GMBH & CO KG [DE]) [X] 1,2,13-15 * abstract * * paragraph [0006] * * paragraph [0015] * * paragraph [0018] * * paragraph [0027] - paragraph [0029] * [I] 6,7,12; | [XAI]DE102014204366 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [X] 1,2,8,9,13-15 * abstract * * paragraph [0016] * * paragraph [0021] * * paragraph [0030] * [A] 4,5,10,11 [I] 3; | [XI]US2016082660 (SCHUSTER ANDREAS [DE], et al) [X] 1,2,13-15 * abstract * * paragraph [0006] * * paragraph [0015] * * paragraph [0018] * * paragraph [0027] - paragraph [0029] * [I] 6,7,12; | [XAI]US2016288194 (BUCHNER FRANZ [DE], et al) [X] 1,2,8,9,13-15 * abstract * * paragraph [0015] * * paragraph [0020] * * paragraph [0029] * [A] 4,5,10,11 [I] 3; | [X] - QIU YI ET AL, "Intelligent Design Approach for Vacuum Suction Cup Units in Aircraft Flexible Assembly", COMPUTER SCIENCE-TECHNOLOGY AND APPLICATIONS, 2009. IFCSTA '09. INTERNATIONAL FORUM ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20091225), ISBN 978-0-7695-3930-0, pages 146 - 149, XP031613662 [X] 1,13,14 * the whole document * |