31.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.07.2024 [2024/27] |
19.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.05.2024 [2024/21] |
09.02.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2024 [2024/11] |
02.02.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2024 [2024/10] |
26.01.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.02.2024 [2024/09] |
19.01.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.02.2024 [2024/08] |
05.01.2024 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 07.02.2024 [2024/06] |
10.11.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.12.2023 [2023/50] |
03.11.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.12.2023 [2023/49] |
27.10.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.11.2023 [2023/48] |
13.10.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.11.2023 [2023/46] |
18.08.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.09.2023 [2023/38] |
11.08.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.09.2023 [2023/37] |
04.08.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.09.2023 [2023/36] |
28.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.08.2023 [2023/35] |
21.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.08.2023 [2023/34] |
14.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
27.01.2023 |
Délivrance (prévue) |
publié le 01.03.2023 [2023/09] |
17.01.2023 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
16.01.2023 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
16.01.2023 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
30.10.2022 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
02.09.2022 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 05.10.2022 [2022/40] |
02.09.2022 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 05.10.2022 [2022/40] |
15.07.2022 |
Modification par le demandeur |
|
05.04.2022 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 04.05.2022 [2022/18] |
02.04.2022 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.04.2022 |
Changement - classification |
publié le 04.05.2022 [2022/18] |
02.04.2022 |
Changement - classification |
publié le 04.05.2022 [2022/18] |
24.01.2022 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.12.2021 |
Changement - demandeur |
publié le 05.01.2022 [2022/01] |
26.11.2021 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 29.12.2021 [2021/52] |
26.11.2021 |
Requête en examen présentée |
publié le 29.12.2021 [2021/52] |
29.10.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.10.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.10.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.09.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
22.09.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
22.09.2021 |
Modification par le demandeur |
|
21.09.2021 |
Changement - mandataire |
|
21.09.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.01.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.01.2021 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|