EP3929027 - PROCÉDÉ DE GESTION DE SYSTÈME DE PILE DE CHARGE, ET SYSTÈME DE PILE DE CHARGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.01.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.01.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.10.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.11.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 15.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, IT | publié le 03.07.2024 [2024/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. Office 01, 39th Floor, Block A Antuoshan Headquarters Towers 33 Antuoshan 6th Road Futian District Shenzhen, 518043 / CN | [2022/01] |
Précédent [2021/52] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
ZHOU, Lei Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
WANG, Shaohua Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
GE, Jing Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2023/09] |
Précédent [2021/52] | 01 /
ZHOU, Lei Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | ||
02 /
WANG, Shaohua Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | |||
03 /
GE, Jing Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Mandataire(s) | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/52] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20835403.5 | 27.05.2020 | [2021/52] | WO2020CN92725 | Numéro de priorité, date | CN201910581393 | 29.06.2019 Format original publié: CN201910581393 | [2021/52] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021000669 | Date: | 07.01.2021 | Langue: | ZH | [2021/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3929027 | Date: | 29.12.2021 | Langue: | EN | [2021/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3929027 | Date: | 01.03.2023 | Langue: | EN | [2023/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 07.01.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.04.2022 | Classification | IPC: | B60L53/60, B60L53/31, H02J7/00 | [2021/52] | CPC: |
B60L53/31 (EP,CN);
B60L53/60 (EP,CN);
H02J3/322 (EP);
H02J7/0027 (CN);
H02J7/0071 (EP);
H02J7/34 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/52] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERWALTUNG EINES LADESÄULENSYSTEMS UND LADESÄULENSYSTEM | [2021/52] | Anglais: | CHARGING PILE SYSTEM MANAGEMENT METHOD AND CHARGING PILE SYSTEM | [2021/52] | Français: | PROCÉDÉ DE GESTION DE SYSTÈME DE PILE DE CHARGE, ET SYSTÈME DE PILE DE CHARGE | [2021/52] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.2021 | Traduction produite | 21.09.2021 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2021 | Taxe de recherche payée | 21.09.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/52] | 13.07.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.10.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 16.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.12.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.03.2023 | CZ | 01.03.2023 | DK | 01.03.2023 | EE | 01.03.2023 | ES | 01.03.2023 | FI | 01.03.2023 | HR | 01.03.2023 | IT | 01.03.2023 | LT | 01.03.2023 | LV | 01.03.2023 | MC | 01.03.2023 | PL | 01.03.2023 | RO | 01.03.2023 | RS | 01.03.2023 | SE | 01.03.2023 | SI | 01.03.2023 | SK | 01.03.2023 | SM | 01.03.2023 | IE | 27.05.2023 | LU | 27.05.2023 | BE | 31.05.2023 | CH | 31.05.2023 | LI | 31.05.2023 | NO | 01.06.2023 | GR | 02.06.2023 | IS | 01.07.2023 | PT | 03.07.2023 | [2024/27] |
Précédent [2024/21] | AT | 01.03.2023 | |
CZ | 01.03.2023 | ||
DK | 01.03.2023 | ||
EE | 01.03.2023 | ||
ES | 01.03.2023 | ||
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
MC | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RO | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SI | 01.03.2023 | ||
SK | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
IE | 27.05.2023 | ||
LU | 27.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
IS | 01.07.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 01.03.2023 | |
CZ | 01.03.2023 | ||
DK | 01.03.2023 | ||
EE | 01.03.2023 | ||
ES | 01.03.2023 | ||
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
MC | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RO | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SI | 01.03.2023 | ||
SK | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
LU | 27.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
IS | 01.07.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 01.03.2023 | |
CZ | 01.03.2023 | ||
DK | 01.03.2023 | ||
EE | 01.03.2023 | ||
ES | 01.03.2023 | ||
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
MC | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RO | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SK | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
LU | 27.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
IS | 01.07.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 01.03.2023 | |
CZ | 01.03.2023 | ||
EE | 01.03.2023 | ||
ES | 01.03.2023 | ||
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
MC | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RO | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SK | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
LU | 27.05.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
IS | 01.07.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 01.03.2023 | |
CZ | 01.03.2023 | ||
EE | 01.03.2023 | ||
ES | 01.03.2023 | ||
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RO | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SK | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
IS | 01.07.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 01.03.2023 | |
CZ | 01.03.2023 | ||
EE | 01.03.2023 | ||
ES | 01.03.2023 | ||
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RO | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 01.03.2023 | |
EE | 01.03.2023 | ||
ES | 01.03.2023 | ||
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 01.03.2023 | |
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
SM | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
PT | 03.07.2023 | ||
Précédent [2023/38] | ES | 01.03.2023 | |
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
PL | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | ES | 01.03.2023 | |
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
GR | 02.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | ES | 01.03.2023 | |
FI | 01.03.2023 | ||
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
LV | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
SE | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | ES | 01.03.2023 | |
HR | 01.03.2023 | ||
LT | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
NO | 01.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 01.03.2023 | |
LT | 01.03.2023 | ||
RS | 01.03.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 01.03.2023 | |
LT | 01.03.2023 | Citations: | Recherche | [Y]CN106143198 (WANG ZHEN) [Y] 5-7,12-14* claim 1 *; | [XY]CN107492941 (SICHUAN HANGDIAN MICRO ENERGY CO LTD) [X] 1,9 * figures 1,2 * [Y] 2-8,10-15; | [Y]CN109606180 (GUANGDONG TCTG BIG DATA APPLICATION CO LTD) [Y] 2-4,10,11 * claims 1,2 *; | [Y]CN105896690B (EMERSON NETWORK POWER CO LTD) [Y] 8,15 * Section headed insulation detection module. * | Recherche internationale | [X]CN106143198 (WANG ZHEN) [X] 1-22 * description, paragraphs 35-53, figures 1-2 *; | [A]CN109177772 (BOZHON PRECISION IND TECH CO LTD) [A] 1-22 * entire document *; | [A]CN109455106 (HANGZHOU POWER SUPPLY CO STATE GRID ZHEJIANG ELECTRIC POWER CO LTD, et al) [A] 1-22 * entire document *; | [X]CN109606180 (GUANGDONG TCTG BIG DATA APPLICATION CO LTD) [X] 1-22 * description, paragraphs 11-14 *; | [PX]CN110303929 (HUAWEI TECH CO LTD) [PX] 1-22 * claims 1-22 *; | [A]JP6615399B (HITACHI POWER SOLUTIONS CO., LTD.) [A] 1-22* entire document * |