EP3993276 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET APPAREIL DE COMMANDE DE RÉGLAGE DE GAIN, ET SUPPORT D'INFORMATIONS LISIBLE PAR ORDINATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.09.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.07.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2024/42] |
Précédent [2022/18] | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan shenzhen Guangdong 518057 / CN | Inventeur(s) | 01 /
YOU, Wei ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 02 /
HUANG, Jun ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 03 /
LI, Gang ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 04 /
LI, Jun ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 05 /
XIANG, Fei ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2022/18] | Mandataire(s) | Zoli, Filippo Brunacci & Partners S.r.l. Via Pietro Giardini, 625 41125 Modena / IT | [2022/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20837132.8 | 19.05.2020 | [2022/18] | WO2020CN91034 | Numéro de priorité, date | CN201910605821 | 05.07.2019 Format original publié: CN201910605821 | [2022/18] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021004164 | Date: | 14.01.2021 | Langue: | ZH | [2021/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3993276 | Date: | 04.05.2022 | Langue: | EN | [2022/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3993276 | Date: | 16.10.2024 | Langue: | EN | [2024/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 14.01.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.08.2022 | Classification | IPC: | H04B1/10, H04B1/16, H03G3/30 | [2022/35] | CPC: |
H04B1/16 (EP,CN);
H04B1/12 (CN);
H04W52/52 (US);
H03G3/3078 (EP);
H04B1/10 (EP);
H04W52/0245 (US);
|
Précédent IPC [2022/18] | H04B1/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND GERÄT ZUR VERSTÄRKUNGSEINSTELLUNG UND COMPUTERLESBARES SPEICHERMEDIUM | [2022/18] | Anglais: | GAIN ADJUSTMENT CONTROL METHOD, DEVICE AND APPARATUS, AND COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM | [2022/18] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET APPAREIL DE COMMANDE DE RÉGLAGE DE GAIN, ET SUPPORT D'INFORMATIONS LISIBLE PAR ORDINATEUR | [2022/18] | Entrée dans la phase régionale | 25.01.2022 | Traduction produite | 25.01.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.01.2022 | Taxe de recherche payée | 25.01.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.01.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.01.2022 | Requête en examen déposée [2022/18] | 12.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.09.2024 | Taxe de délivrance payée | 05.09.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.09.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]EP2663140 (BLACKBERRY LTD [CA]); | [XI]WO2018153043 (SANECHIPS TECH CO LTD [CN]) | Recherche internationale | [X]CN102594275 (INST OF MICROELECTRONICS CAS) [X] 1-13 * description, paragraphs [0028]-[0073], and figures 1-5 *; | [A]US8948611 (ZOCHER ANDREW GERALD [US], et al) [A] 1-13* entire document *; | [X]CN104703272 (SUZHOU SIYUANTONG TECHNOLOGY CO LTD) [X] 1-13 * description, paragraphs [0015]-[0028] *; | [X]CN106612533 (REALTEK SEMICONDUCTOR CORP) [X] 1-13 * description paragraphs [0004]-[0007], [0030]-[0057], figures 2-8 *; | [X]CN107086859 (UNIV SOUTHEAST) [X] 1-13 * description, paragraphs [0022]-[0039] * |