EP4000778 - PIÈCE COMPACTE FRITTÉE DE NITRURE DE BORE CUBIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.09.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 05.09.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Electric Hardmetal Corp. 1-1, Koyakita 1-chome Itami-shi, Hyogo 664-0016 / JP | [2022/21] | Inventeur(s) | 01 /
HAMA, Hisaya c/o SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | 02 /
OKAMURA, Katsumi c/o SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | 03 /
ISHII, Akito c/o SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | 04 /
KUKINO, Satoru c/o SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL CORP., 1-1, Koyakita 1-chome Itami-shi, Hyogo 664-0016 / JP | [2022/21] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2022/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20841032.4 | 17.07.2020 | [2022/21] | WO2020JP27900 | Numéro de priorité, date | JP20190133024 | 18.07.2019 Format original publié: JP 2019133024 | [2022/21] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021010473 | Date: | 21.01.2021 | Langue: | JA | [2021/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4000778 | Date: | 25.05.2022 | Langue: | EN | [2022/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.01.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2022 | Classification | IPC: | C22C29/16, B23B27/14, C04B35/5831, C22C1/05, C04B35/628, C04B35/645, C22C26/00, C22C29/02 | [2022/38] | CPC: |
C04B35/645 (EP,CN,US);
C04B35/5831 (EP,CN,KR,US);
B23B27/14 (CN,KR);
C04B35/622 (CN);
C04B35/62605 (CN);
C04B35/62615 (EP);
C04B35/6264 (KR);
C04B35/62665 (CN,KR);
C04B35/628 (EP);
C04B35/62802 (KR);
C04B35/62884 (EP);
C04B35/62889 (EP);
C04B35/6303 (KR);
C04B35/638 (EP);
B22F2005/001 (EP);
C04B2235/3217 (EP,CN);
C04B2235/3232 (EP,CN);
C04B2235/3239 (CN);
C04B2235/3241 (CN);
C04B2235/3244 (CN);
C04B2235/3251 (CN);
C04B2235/3256 (CN);
C04B2235/3258 (CN);
C04B2235/3804 (CN);
C04B2235/3813 (CN);
C04B2235/3817 (KR);
C04B2235/3839 (CN);
C04B2235/3843 (CN);
C04B2235/3847 (CN);
C04B2235/3856 (EP,CN,KR);
C04B2235/386 (EP);
C04B2235/3865 (CN);
C04B2235/3886 (CN);
C04B2235/48 (EP);
C04B2235/5436 (EP,CN);
C04B2235/5445 (EP,CN);
C04B2235/602 (CN);
C04B2235/656 (CN);
C04B2235/6567 (EP,CN);
C04B2235/6581 (CN);
C04B2235/75 (EP);
C04B2235/85 (EP);
C22C2026/003 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2022/21] | B23B27/14, C04B35/5831 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/21] | Titre | Allemand: | KUBISCHER BORNITRIDSINTERPRESSLING UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2022/21] | Anglais: | CUBIC BORON NITRIDE SINTERED COMPACT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME | [2022/21] | Français: | PIÈCE COMPACTE FRITTÉE DE NITRURE DE BORE CUBIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2022/21] | Entrée dans la phase régionale | 11.01.2022 | Traduction produite | 11.01.2022 | Taxe nationale de base payée | 11.01.2022 | Taxe de recherche payée | 11.01.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.01.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.01.2022 | Requête en examen déposée [2022/21] | 07.03.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.03.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.09.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO2007145071 (SUMITOMO ELEC HARDMETAL CORP [JP], et al); | [X]EP1870185 (SUMITOMO ELEC HARDMETAL CORP [JP]); | [A]US7902098 (NODA KENJI [JP], et al); | [XY]US2014315015 (FUKUSHIMA YUICHIRO [JP]) | Recherche internationale | [A]JPS61141672 (MITSUBISHI METAL CORP) [A] 1-7 * 1 *; | [A]JP2006169080 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) [A] 1-7; | [A]JP2007070148 (NAT INST FOR MATERIALS SCIENCE)[A] 1-7; | [A]JP2013234237 (SHINETSU CHEMICAL CO) [A] 1-7; | [A]JP2019065513 (MITSUBISHI MATERIALS CORP) [A] 1-7 | par le demandeur | JPH11268956 | JP2019133024 |