EP4057826 - PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE MASSE PROTÉINIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.02.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.08.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.06.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 03.07.2024 [2024/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. Prof.-von-Klitzing-Strasse 7 49610 Quakenbrück / DE | [2022/38] | Inventeur(s) | 01 /
PARNIAKOV, Oleksii Prof.-von-Klitzing-Strasse 7 49610 Quakenbrück / DE | [2022/38] | Mandataire(s) | Taruttis, Stefan Georg TARUTTIS Patentanwaltskanzlei Aegidientorplatz 2b 30159 Hannover / DE | [2022/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20841680.0 | 17.12.2020 | [2022/38] | WO2020EP86905 | Numéro de priorité, date | DE201910219928 | 17.12.2019 Format original publié: DE102019219928 | [2022/38] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021123077 | Date: | 24.06.2021 | Langue: | DE | [2021/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4057826 | Date: | 21.09.2022 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.06.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4057826 | Date: | 03.07.2024 | Langue: | DE | [2024/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.06.2021 | Classification | IPC: | A23J1/00, A23K10/20 | [2022/38] | CPC: |
A23J1/002 (EP);
A23K10/20 (EP,US);
A23J1/00 (US);
A23L33/17 (US);
A23V2002/00 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/38] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PROTEINMASSE | [2022/38] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING PROTEIN MASS | [2022/38] | Français: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE MASSE PROTÉINIQUE | [2022/38] | Entrée dans la phase régionale | 17.06.2022 | Taxe nationale de base payée | 17.06.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.06.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/38] | 17.06.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.05.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.05.2024 | Taxe de délivrance payée | 29.05.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.05.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE102012201822 (DEUTSCHES INST LEBENSMITTELTEC [DE]); | [A]WO2017066880 (C-FU FOODS INC [CA]); | [AP]WO2020011903 (GEA MECHANICAL EQUIPMENT GMBH [DE]) | Examen | EP3662760 | DE102020002938 | par le demandeur | DE102017210327 |