EP4057826 - PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE MASSE PROTÉINIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Inscription de l’effet unitaire Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Présentation de la demande d'effet unitaire Statut actualisé le 16.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Décision relative à la demande d'effet unitaire | publié le 28.08.2024 [2024/35] | Titulaire(s) | Pour tous les Etats membres participant Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. Prof.-von-Klitzing-Strasse 7 49610 Quakenbrück / DE | [2024/35] | Inventeur(s) | 01 /
PARNIAKOV, Oleksii Prof.-von-Klitzing-Strasse 7 49610 Quakenbrück / DE | [2022/38] | Mandataire(s) | Taruttis, Stefan Georg TARUTTIS Patentanwaltskanzlei Aegidientorplatz 2b 30159 Hannover / DE | [2024/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20841680.0 | 17.12.2020 | [2022/38] | WO2020EP86905 | Langue de la procédure | DE | (Principal) établissement à Tooltip la date du dépôt | Principal établissementTooltip | Protection unitaire conférée par un brevet | 16.07.2024 | Date de réception de la demande d'effet unitaire [2024/34] | 29.07.2024 | Décision relative à la demande d'effet unitaire: Favorable [2024/35] | 29.07.2024 | Date d'inscription [2024/35] | 03.07.2024 | Date de prise d'effet [2024/35] | États membres couverts par la protection Tooltip unitaire conférée par un brevet | 29.07.2024 | AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI [2024/35] | Publication | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4057826 | Date: | 03.07.2024 | Langue: | DE | [2024/27] |