EP4007818 - PROCÉDÉS ET RÉACTIFS POUR LE SÉQUENÇAGE D'ACIDES NUCLÉIQUES ET APPLICATIONS ASSOCIÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.05.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 10.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Twinstrand Biosciences, Inc. 3131 Elliot Ave., Suite 750 Seattle, WA 98121 / US | [2022/23] | Inventeur(s) | 01 /
SALK, Jesse J. 10704 Durland Avenue NE Seattle, Washington 98125 / US | [2022/23] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [2022/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20848607.6 | 01.08.2020 | [2022/23] | WO2020US44673 | Numéro de priorité, date | US201962881936P | 01.08.2019 Format original publié: US 201962881936 P | [2022/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021022237 | Date: | 04.02.2021 | Langue: | EN | [2021/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4007818 | Date: | 08.06.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.02.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 04.02.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.2023 | Classification | IPC: | C12Q1/6844, C12Q1/6855, C12Q1/686, C12Q1/6869, C12Q1/6874, C12Q1/6876, C12Q1/6827 | [2023/38] | CPC: |
C12Q1/6827 (EP,IL,US);
C12Q1/6869 (EP,IL,US)
| C-Set: |
C12Q1/6827, C12Q2521/301, C12Q2525/191, C12Q2531/113, C12Q2535/122, C12Q2563/149, C12Q2563/179, C12Q2565/50 (EP);
C12Q1/6869, C12Q2521/301, C12Q2525/191, C12Q2531/113, C12Q2563/149, C12Q2563/179, C12Q2565/50 (EP) |
Précédent IPC [2022/23] | C12Q1/6844, C12Q1/6855, C12Q1/686, C12Q1/6869, C12Q1/6874, C12Q1/6876 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/23] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND REAGENZIEN ZUM SEQUENZIEREN VON NUKLEINSÄUREN UND ZUGEHÖRIGE ANWENDUNGEN | [2022/23] | Anglais: | METHODS AND REAGENTS FOR NUCLEIC ACID SEQUENCING AND ASSOCIATED APPLICATIONS | [2022/23] | Français: | PROCÉDÉS ET RÉACTIFS POUR LE SÉQUENÇAGE D'ACIDES NUCLÉIQUES ET APPLICATIONS ASSOCIÉES | [2022/23] | Entrée dans la phase régionale | 01.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 01.03.2022 | Taxe de recherche payée | 01.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/23] | 18.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.03.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2017211140 (SCHMITT MICHAEL W [US], et al) [X] 1-16 * [0006], claims 1-178 and 180-218 *; | [X]WO2018175997 (UNIV WASHINGTON [US]) [X] 1-16 * claims 1-55, [0009], [0016], [0031], [0104], [0123], [0149] and Fig. 1 *; | [XA] - JESSE J. SALK ET AL, "Enhancing the accuracy of next-generation sequencing for detecting rare and subclonal mutations", NATURE REVIEWS GENETICS, GB, (20180326), vol. 19, no. 5, doi:10.1038/nrg.2017.117, ISSN 1471-0056, pages 269 - 285, XP055681812 [X] 1 * p. 10-11 * [A] 2-16 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nrg.2017.117 | Recherche internationale | [A]WO2012012037 (NEW ENGLAND BIOLABS INC [US], et al) [A] 1-12* entire document *; | [A]WO2012061832 (ILLUMINA INC [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]WO2013123442 (HUTCHINSON FRED CANCER RES [US]) [A] 1-12 * entire document *; | [A]US2013303461 (IAFRATE ANTHONY JOHN [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]WO2015100427 (GUARDANT HEALTH INC [US]) [A] 1-12 * entire document *; | [A]US2016208241 (TSAI YU-CHIH [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]US2016362751 (SHIN GIWON [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]WO2017100441 (TWINSTRAND BIOSCIENCES INC [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [X]WO2018175997 (UNIV WASHINGTON [US]) [X] 1-12 * entire document *; | [A]WO2018183942 (GRAIL INC [US]) [A] 1-12 * entire document * |