EP4010672 - PALIER DE DÉTECTION DE CHARGE AVEC MODULE DE CAPTEUR INTÉGRÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.05.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Regal Beloit America, Inc. 200 State Street Beloit, WI 53511 / US | [2022/24] | Inventeur(s) | 01 /
RIEDEL, Carl 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 02 /
PHILLIPS, Scott 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 03 /
HOFFMANN, Kim 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 04 /
CAMPBELL, Matthew 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 05 /
PESCHKE, Michael 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | [2022/24] | Mandataire(s) | Harden, Henry Simon, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2022/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20851168.3 | 05.08.2020 | [2022/24] | WO2020US45058 | Numéro de priorité, date | US201962883577P | 06.08.2019 Format original publié: US 201962883577 P | [2022/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021026267 | Date: | 11.02.2021 | Langue: | EN | [2021/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4010672 | Date: | 15.06.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.02.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 11.02.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.2023 | Classification | IPC: | G01L5/00, G01L1/22, G01M13/04, F16C17/08, F16C33/36, F02F3/08, F16C19/52, F16C23/08, F16C35/04, F16C41/00, F16C43/04 | [2023/40] | CPC: |
F16C43/04 (EP);
F16C19/522 (EP,US);
F16C35/047 (EP);
F16C41/008 (EP,US);
G01L5/0004 (EP,US);
G01L5/0019 (EP);
|
Précédent IPC [2022/24] | G01L5/00, G01L1/22, G01M13/04, F16C17/08, F16C33/36, F02F3/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/24] | Titre | Allemand: | LASTMESSUNGSLAGER MIT INTEGRIERTEM SENSORMODUL | [2022/24] | Anglais: | LOAD SENSING BEARING WITH INTEGRATED SENSOR MODULE | [2022/24] | Français: | PALIER DE DÉTECTION DE CHARGE AVEC MODULE DE CAPTEUR INTÉGRÉ | [2022/24] | Entrée dans la phase régionale | 23.02.2022 | Taxe nationale de base payée | 23.02.2022 | Taxe de recherche payée | 23.02.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.02.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2022 | Requête en examen déposée [2022/24] | 28.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.03.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]US4553124 (MALICKI RAYMOND W [US]); | [XAYI]US5456119 (NAKAZAKI YOJI [JP], et al); | [YA]US2005147337 (OSTLING STURE [SE], et al); | [XAYI]US2018067003 (MICHIWAKI HIROSHI [JP]); | [XA]WO2018219379 (SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE]) | Recherche internationale | [Y]US3429586 (FORCE RAYMOND G) [Y] 4, 13 * figure 1; column 1, lines 60-65 *; | [A]US5503030 (BANKESTROEM JAN-OLOF [SE]) [A] 1-20* figures 1-4; column 2, lines 3-11, 47-65; column 3, lines 18-30; claim 1 *; | [XY]US2003172740 (STEVENSON DAVID LEE [US], et al) [X] 1-3, 7, 16-20 * figures 1-4, 8; paragraphs [0029-0030, 0042-0047, 0051-0056, 0063-0065] * [Y] 6; | [XY]WO2018219379 (SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE]) [X] 1, 5, 8-12, 14-15 * claim 1; paragraphs [0007, 0012-0013, 0015] of translation; figures 1-3 * [Y] 4,6, 13 | par le demandeur | US5456119 | US2018067003 |