EP4081811 - DISPOSITIF DE DETECTION D'UNE DEFAILLANCE AVEC ORGANE DE MESURE D'UNE TENSION DE MODE COMMUN DANS UN RESEAU ELECTRIQUE ET RESEAU ELECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2022/44] | ORGANE DE MESURE D'UNE TENSION DE MODE COMMUN DANS UN RESEAU ELECTRIQUE ET DISPOSITIF DE DETECTION D'UNE DEFAILLANCE METTANT EN OEUVRE UN TEL ORGANE | ||
[2023/33] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.12.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.08.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.09.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.07.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SE | publié le 11.09.2024 [2024/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Safran Electrical & Power Parc d'Activité Andromède 1 Rue Louis Blériot CS 80049 31702 Blagnac / FR | Pour tous les Etats désignés CIMA, Lionel 18 Allée du Pressoir Viot 37540 Saint Cyr sur Loire / FR | [2022/44] | Inventeur(s) | 01 /
CIMA, Lionel 18 Allée du Pressoir Viot 37540 SAINT CYR SUR LOIRE / FR | [2022/44] | Mandataire(s) | Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3 Cours du Triangle CS 80165 92939 Paris La Défense Cedex / FR | [2022/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20851410.9 | 22.12.2020 | [2022/44] | WO2020FR52602 | Numéro de priorité, date | FR20190015522 | 24.12.2019 Format original publié: FR 1915522 | FR20190015523 | 24.12.2019 Format original publié: FR 1915523 | [2022/44] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021130449 | Date: | 01.07.2021 | Langue: | FR | [2021/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4081811 | Date: | 02.11.2022 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 01.07.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4081811 | Date: | 31.01.2024 | Langue: | FR | [2024/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.07.2021 | Classification | IPC: | G01R15/06, G01R15/16, H02H1/00, H02H3/42, G01R15/04 | [2022/44] | CPC: |
G01R31/086 (EP,US);
G01R15/06 (EP);
G01R15/16 (EP,US);
G01R15/181 (US);
G01R31/1272 (EP,US);
H02H1/0007 (US);
H02H1/0015 (EP,US);
H02H3/42 (EP);
H02H7/20 (US);
G01R15/04 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR FEHLERERKENNUNG MIT ELEMENT ZUR MESSUNG EINER GLEICHTAKTSPANNUNG IN EINEM ELEKTRISCHEN NETZWERK UND ELEKTRISCHES NETZWERK | [2023/33] | Anglais: | DEVICE FOR DETECTING A FAULT USING MEMBER FOR MEASURING A COMMON MODE VOLTAGE IN AN ELECTRICAL NETWORK AND ELECTRICAL NETWORK | [2023/33] | Français: | DISPOSITIF DE DETECTION D'UNE DEFAILLANCE AVEC ORGANE DE MESURE D'UNE TENSION DE MODE COMMUN DANS UN RESEAU ELECTRIQUE ET RESEAU ELECTRIQUE | [2023/33] |
Précédent [2022/44] | ELEMENT ZUR MESSUNG EINER GLEICHTAKTSPANNUNG IN EINEM ELEKTRISCHEN NETZWERK UND VORRICHTUNG ZUR FEHLERERKENNUNG MIT EINEM SOLCHEN ELEMENT | ||
Précédent [2022/44] | MEMBER FOR MEASURING A COMMON MODE VOLTAGE IN AN ELECTRICAL NETWORK AND DEVICE FOR DETECTING A FAULT USING SUCH A MEMBER | ||
Précédent [2022/44] | ORGANE DE MESURE D'UNE TENSION DE MODE COMMUN DANS UN RESEAU ELECTRIQUE ET DISPOSITIF DE DETECTION D'UNE DEFAILLANCE METTANT EN OEUVRE UN TEL ORGANE | Entrée dans la phase régionale | 29.06.2022 | Taxe nationale de base payée | 29.06.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.06.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.06.2021 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 29.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/44] | 29.06.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.08.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.2023 | Taxe de délivrance payée | 19.12.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.12.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.01.2024 | BG | 31.01.2024 | ES | 31.01.2024 | FI | 31.01.2024 | HR | 31.01.2024 | LT | 31.01.2024 | LV | 31.01.2024 | NL | 31.01.2024 | PL | 31.01.2024 | SE | 31.01.2024 | NO | 30.04.2024 | RS | 30.04.2024 | GR | 01.05.2024 | IS | 31.05.2024 | PT | 31.05.2024 | [2024/37] |
Précédent [2024/36] | AT | 31.01.2024 | |
BG | 31.01.2024 | ||
ES | 31.01.2024 | ||
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
LV | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
PL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
PT | 31.05.2024 | ||
Précédent [2024/35] | AT | 31.01.2024 | |
BG | 31.01.2024 | ||
ES | 31.01.2024 | ||
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 31.01.2024 | |
NO | 30.04.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 31.05.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]DE2122917 (BBC BROWN BOVERI & CIE AG) [X] 1-6 * the whole document * [A] 7-11; | [A]GB2007048 (HAZEMEIJER BV) [A] 1-11 * page 2, line 76 - page 5, line 127; figures 1-10; claims 1-20 *; | [A]US4763068 (SCHMITT ROBERT [DE], et al) [A] 1-11 * column 3, line 36 - column 5, line 32; figures 1-2; claims 1-19 *; | [A]DE10056988 (KG RITZ MESSWANDLER G M B H & [DE]) [A] 1-11* the whole document *; | [XA]EP1437600 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [X] 1-6 * paragraphs [0020] - [0030]; figure 1; claims 1-14 * [A] 7-11; | [A]US2012123708 (DONG XINZHOU [CN], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0070] - [0137]; figures 1-6; claims 1-20 *; | [XA]FR2976083 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR]) [X] 1-6 * page 2, line 35 - page 4, line 24; figures 1-11; claims 1-13 * * page 6, line 24 - page 13, line 25 * [A] 7-11; | [XA]EP2720333 (AIRBUS OPERATIONS SAS [FR]) [X] 1-6 * paragraphs [0044] - [0168]; figures 1-10; claims 1-20 * [A] 7-11 | par le demandeur | US10078105 |