08.08.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.09.2024 [2024/37] |
02.08.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.09.2024 [2024/36] |
26.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.08.2024 [2024/35] |
12.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.08.2024 [2024/33] |
05.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.08.2024 [2024/32] |
29.12.2023 |
Délivrance (prévue) |
publié le 31.01.2024 [2024/05] |
19.12.2023 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
19.12.2023 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
19.12.2023 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
19.12.2023 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.08.2023 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
14.07.2023 |
Changement - titre allemand |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
14.07.2023 |
Changement - titre anglais |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
14.07.2023 |
Changement - titre français |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
03.03.2023 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 05.04.2023 [2023/14] |
03.03.2023 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 05.04.2023 [2023/14] |
21.12.2022 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.09.2022 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 02.11.2022 [2022/44] |
30.09.2022 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
30.09.2022 |
Requête en examen présentée |
publié le 02.11.2022 [2022/44] |
05.09.2022 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.07.2022 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.07.2022 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
02.07.2022 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.06.2022 |
Changement - mandataire |
|
29.06.2022 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
06.05.2022 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|
15.04.2022 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|
02.04.2022 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|
09.07.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.07.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.07.2021 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|
02.07.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.02.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|