EP4016849 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE LDPC, ET STATION DE BASE ET SUPPORT D'INFORMATIONS LISIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.05.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2022/25] | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Yueqiang ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 02 /
ZHANG, Caihong ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2022/25] | Mandataire(s) | WBH Wachenhausen Patentanwälte PartG mbB Müllerstraße 40 80469 München / DE | [2022/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20851881.1 | 17.07.2020 | [2022/25] | WO2020CN102814 | Numéro de priorité, date | CN201910754120 | 15.08.2019 Format original publié: CN201910754120 | [2022/25] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021027488 | Date: | 18.02.2021 | Langue: | ZH | [2021/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4016849 | Date: | 22.06.2022 | Langue: | EN | [2022/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 18.02.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2022 | Classification | IPC: | H03M13/11, H04L1/00 | [2022/25] | CPC: |
H03M13/116 (EP);
H03M13/1102 (CN);
H03M13/1148 (CN);
H03M13/1188 (EP);
H03M13/611 (EP);
H04L1/0057 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LDPC-CODIERUNG UND BASISSTATION UND LESBARES SPEICHERMEDIUM | [2022/25] | Anglais: | LDPC CODING METHOD AND APPARATUS, AND BASE STATION AND READABLE STORAGE MEDIUM | [2022/25] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE LDPC, ET STATION DE BASE ET SUPPORT D'INFORMATIONS LISIBLE | [2022/25] | Entrée dans la phase régionale | 14.03.2022 | Traduction produite | 14.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 14.03.2022 | Taxe de recherche payée | 14.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/25] | 22.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.12.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.07.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]EP3522378 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1,2,4-7,9-12 * claims 1,3 * * paragraph [0010] * * paragraph [0100] - paragraph [0120] * * paragraph [0150] - paragraph [0158] * [I] 3,8; | [XI] - NGUYEN TRAM THI BAO ET AL, "Efficient QC-LDPC Encoder for 5G New Radio", ELECTRONICS, (20190613), vol. 8, no. 6, doi:10.3390/electronics8060668, page 668, XP055950547 [X] 1-10 * page 1 - page 10 * [I] 11,12 DOI: http://dx.doi.org/10.3390/electronics8060668 | [A] - ZTE ZTE MICROELECTRONICS, "Consideration on LDPC design for NR", vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20161114 - 20161118, (20161113), 3GPP DRAFT; R1-1611112 CONSIDERATION ON LDPC CODES FOR NR FINAL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN1/Docs/, (20161113), XP051175094 [A] 1-12 * the whole document * |