EP4021163 - SYSTÈMES DE CULTURE AUTOMATISÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.06.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agriforce Growing Systems Ltd. 300 - 2233 Columbia Street Vancouver BC V5Y 0M6 / CA | [2022/27] | Inventeur(s) | 01 /
MUELLER, Ingo c/o Agriforce Growing Systems Ltd. 777 Hornby Street Suite 600 Vancouver, British Columbia V6Z 1S4 / CA | 02 /
MCCLELLAN, Troy c/o Agriforce Growing Systems Ltd. 777 Hornby Street Suite 600 Vancouver, British Columbia V6Z 1S4 / CA | [2022/27] | Mandataire(s) | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [2022/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20858811.1 | 26.08.2020 | [2022/27] | WO2020CA51161 | Numéro de priorité, date | US201962891562P | 26.08.2019 Format original publié: US 201962891562 P | [2022/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021035348 | Date: | 04.03.2021 | Langue: | EN | [2021/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4021163 | Date: | 06.07.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.03.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 04.03.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.07.2023 | Classification | IPC: | A01G9/20, A01G9/24 | [2022/27] | CPC: |
A01G9/047 (EP);
A01G31/06 (US);
A01G31/02 (EP);
A01G9/143 (EP);
Y02P60/21 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/27] | Titre | Allemand: | AUTOMATISIERTE WACHSTUMSSYSTEME | [2022/27] | Anglais: | AUTOMATED GROWING SYSTEMS | [2022/27] | Français: | SYSTÈMES DE CULTURE AUTOMATISÉS | [2022/27] | Entrée dans la phase régionale | 22.02.2022 | Taxe nationale de base payée | 22.02.2022 | Taxe de recherche payée | 22.02.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.02.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.02.2022 | Requête en examen déposée [2022/27] | 07.02.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.02.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]US4337986 (HAUB JOHN T, et al); | [Y]EP0051647 ; | [XA]WO2018016609 (SPREAD CO LTD [JP]); | [A]US10058040 (DAAS KAMAL [NL], et al); | [A]US2019021249 (IVANESCU CRISTIAN [US], et al) | Recherche internationale | [A]KR101488158B ; | [A]WO2016195472 (AUASIA AGROTECH SDN BHD [MY]); | [A]WO2019073073 (LETTUS GROW LTD [GB]) |