EP4022569 - SUIVI DE LA DYNAMIQUE À L'AIDE D'UN DISPOSITIF INFORMATISÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.06.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe | 13.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AGT International GmbH Leutschenbachstrasse 95 8050 Zurich / CH | [2022/27] | Inventeur(s) | 01 /
SCHLATTMANN, Markus Nordend 41 64347 Griesheim / DE | 02 /
BADER, Thomas Hans-Boeckler-Strasse 24 64319 Pfungstadt / DE | 03 /
BIEHL, Robert Wilhelminenstrase 19 64293 Darmstadt / DE | 04 /
HUELSDUNK, Philipp Lindenstrasse 73 10969 Berlin / DE | 05 /
IDSTEIN, Paul Schulstrase 7 64385 Reichelsheim / DE | 06 /
LEIGSNERING, Michael Drosselweg 11a 64367 Muhltal / DE | 07 /
SUKHANOV, Sergey Robert-Bosch-Strasse 4 64293 Darmstadt / DE | [2022/27] | Mandataire(s) | Taor, Simon Edward William, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2022/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20859085.1 | 26.08.2020 | [2022/27] | WO2020IL50932 | Numéro de priorité, date | US201962891515P | 26.08.2019 Format original publié: US 201962891515 P | [2022/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021038565 | Date: | 04.03.2021 | Langue: | EN | [2021/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4022569 | Date: | 06.07.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.03.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | IL | 04.03.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.08.2023 | Classification | IPC: | G06T7/246, G06T19/00, A63F13/213, A63F13/812, A63F13/655, // A63F13/573, A63F13/577 | [2023/36] | CPC: |
A63F13/655 (EP);
G06T7/251 (US);
A63F13/213 (EP);
A63F13/812 (EP);
G06T19/00 (EP);
G06T7/246 (EP);
H04N23/61 (US);
H04N23/951 (US);
A63F13/573 (EP);
A63F13/577 (EP);
G06T2207/10024 (EP);
G06T2207/20084 (EP);
G06T2207/30196 (EP);
G06T2207/30224 (EP);
G06T2207/30241 (EP,US);
G06T2210/21 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2022/27] | G06T7/20, G06T19/00, A63F13/213 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/27] | Titre | Allemand: | VERFOLGUNG DER DYNAMIK UNTER VERWENDUNG EINER COMPUTERISIERTEN VORRICHTUNG | [2022/27] | Anglais: | TRACKING DYNAMICS USING A COMPUTERIZED DEVICE | [2022/27] | Français: | SUIVI DE LA DYNAMIQUE À L'AIDE D'UN DISPOSITIF INFORMATISÉ | [2022/27] | Entrée dans la phase régionale | 25.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.03.2022 | Taxe de recherche payée | 25.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/27] | 01.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.03.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2024 | 05   M06   Taxe payée le   12.09.2024 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US6072504 (SEGEN JAKUB [US]); | [XYI]EP2385497 (STATS LLC [US]); | [Y]US2019005331 (LEE JI WON [KR]); | Recherche internationale | [A]EP2115699 (LINK NORBERT PROF DR [DE]) [A] 1-34* Entire document *; | [X]EP2385497 (STATS LLC [US]) [X] 1-34 * cameras 10, 15, ball 30, processor 45, 24 *; | [X]US2014002493 (MITCHELL KENNY [GB], et al) [X] 1-34 * processor 500, Fig. 3, physical balls 325 and 330 Intersection point 320, Abstract and 6, 14, 18,20,23,35 * | par le demandeur | US6072504 | EP2385497 | US2019005331 | - HARINI VEERARAGHAVAN et al., "Switching Kalman Filter-Based Approach for Tracking and Event Detection of Traffic Intersections", Proc. 13th Mediterranean Conf. on Control and Automation |