EP4043233 - ENSEMBLE PNEU/ROUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.07.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 08.04.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 08.04.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BRIDGESTONE CORPORATION 1-1, Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [2022/33] | Inventeur(s) | 01 /
KUWAYAMA Isao c/o BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3- chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [2022/33] | Mandataire(s) | Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2022/33] | Oxley, Robin John George Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20875515.7 | 10.09.2020 | [2022/33] | WO2020JP34380 | Numéro de priorité, date | JP20190186397 | 09.10.2019 Format original publié: JP 2019186397 | [2022/33] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021070557 | Date: | 15.04.2021 | Langue: | JA | [2021/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4043233 | Date: | 17.08.2022 | Langue: | EN | [2022/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 15.04.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.11.2023 | Classification | IPC: | B60B21/12, B60C11/03, B60C11/13, B60C19/00, B60L5/00, B60L50/53, B60L53/12, H02J50/10, // B60B5/02 | [2023/49] | CPC: |
B60L50/53 (EP);
B60B19/00 (CN);
B60C19/00 (EP,CN,US);
B60B21/12 (EP,US);
B60C11/00 (CN);
B60C11/033 (EP,US);
B60C11/0332 (EP,US);
B60C11/1323 (EP);
B60L5/005 (EP,CN);
B60L53/12 (EP,CN,US);
H02J50/10 (EP,CN);
B60B2360/104 (EP);
B60B2360/30 (EP);
B60B2900/921 (EP);
B60B5/02 (EP);
B60C2011/0033 (US);
B60C2011/0355 (EP);
B60L2220/44 (EP);
B60Y2200/11 (EP);
Y02T10/70 (EP);
Y02T10/7072 (EP);
Y02T90/14 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2022/33] | B60B5/02, B60B21/00, B60C19/00, B60L5/00, B60C11/00, H02J50/10, H02J7/00, B60L53/12, B60L53/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] | Titre | Allemand: | RAD-/REIFENANORDNUNG | [2022/33] | Anglais: | TIRE/WHEEL ASSEMBLY | [2022/33] | Français: | ENSEMBLE PNEU/ROUE | [2022/33] | Entrée dans la phase régionale | 11.03.2022 | Traduction produite | 11.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 11.03.2022 | Taxe de recherche payée | 11.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/33] | 05.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.04.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPH08126106 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) [Y] 1-5 * figure 1 *; | [Y]WO2015086310 (MICHELIN & CIE [FR], et al) [Y] 5* paragraph [0040] *; | [Y]US2016114629 (HASHIMOTO KENTO [JP]) [Y] 1-5 * figures 1-3 *; | [Y]WO2019020886 (MICHELIN & CIE [FR]) [Y] 5 * paragraph [0067] * | Recherche internationale | [XY]JPH08126106 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) [X] 1-5 * [0009] - [00 1 2], * [Y] 1-5; | [Y]JPH10100613 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0 0 02], [0 0 13], 3 *; | [Y]JPH10157410 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0 0 0 2],[0 0 0 9] *; | [A]JP2004242380 (TOYOTA MOTOR CORP)[A] 1-5; | [Y]JP2009078790 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD) [Y] 1-5 * [0 0 07], [0 0 12], [0 0 1 3] *; | [XY]JP2009106136 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1-5 * [ 0 0 8 4] - [0 0 8 9], 9 * [Y] 1-5; | [Y]JP2009137413 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0 0 2 4] *; | [Y]JP2010023653 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [ 0 0 2 6 ] - [0 0 2 8 ] *; | [A]JP2012175869 (TOYOTA CENTRAL RES & DEV, et al) [A] 1-5; | [Y]JP2015003676 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0011] *; | [XY]JP2019047691 (SUBARU CORP) [X] 1-5 * [0 0 1 6], [0 0 17], [0 0 25], [002 6], * [Y] 1-5 |