EP4016662 - BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE COMPRENANT CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.05.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 / KR | [2022/25] | Inventeur(s) | 01 /
CHI, Ho-June LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 02 /
PARK, Jin-Yong LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 03 /
KIM, Kyung-Mo LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 04 /
KIM, Kyung-Woo LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 05 /
MUN, Jeong-O LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 06 /
PARK, Jhin-Ha LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 07 /
JIN, Hee-Jun LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | [2022/25] | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2022/25] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 20875547.0 | 28.07.2020 | [2022/25] | WO2020KR09953 | Numéro de priorité, date | KR20190124812 | 08.10.2019 Format original publié: KR 20190124812 | [2022/25] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021071071 | Date: | 15.04.2021 | Langue: | KO | [2021/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4016662 | Date: | 22.06.2022 | Langue: | EN | [2022/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 15.04.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.02.2023 | Classification | IPC: | H01M50/249, H01M50/258, H01M50/502, // H01M50/211 | [2023/10] | CPC: |
H01M50/258 (EP);
H01M50/20 (KR);
H01M50/264 (US);
H01M50/211 (EP,US);
H01M50/24 (US);
H01M50/249 (EP);
H01M50/271 (US);
H01M50/298 (US);
H01M50/50 (KR);
H01M50/502 (EP,KR);
H01M50/507 (US);
H01M2220/20 (EP,KR,US);
Y02E60/10 (EP,KR)
(-)
|
Précédent IPC [2022/25] | H01M/ | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] | Titre | Allemand: | BATTERIEPACK UND FAHRZEUG DAMIT | [2022/25] | Anglais: | BATTERY PACK AND VEHICLE COMPRISING SAME | [2022/25] | Français: | BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE COMPRENANT CELUI-CI | [2022/25] | Entrée dans la phase régionale | 17.03.2022 | Traduction produite | 17.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 17.03.2022 | Taxe de recherche payée | 17.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/25] | 06.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.07.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2022 | 03   M06   Taxe payée le   04.10.2022 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]US2009145676 (TAKASAKI SEIICHI [JP], et al) [Y] 1-5,9,10,12-15 * figures 1, 3, 6, 9 * * paragraph [0011] * * paragraph [0028] - paragraph [0039] * [A] 6-8,11; | [XAYI]US2014220391 (FUJII KAZUHIRO [JP], et al) [X] 1,15 * figures 1, 2, 5 * * paragraph [0041] - paragraph [0044] * * paragraph [0054] - paragraph [0055] * [A] 6-8,11 [Y] 1-5,9,10,12-15 [I] 2; | [A]US2017012330 (KIM JONGHOON [KR], et al) [A] 1-15 * figures 1-11 *; | [A]WO2019124796 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-15* figures 1-5 *; | [A]US2019291558 (GOTO YUTARO [JP], et al) [A] 1-15 * figures 1-6 * | Recherche internationale | [A]JPS5910692B [A] 1-17 * See claims 1-2 and figures 1-2. *; | [A]KR20150049959 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-17* See claim 2 and figure 1. *; | [Y]JP2016046211 (MITSUBISHI MOTORS CORP) [Y] 1-17 * See paragraphs [0017], [0021]-[0022] and [0051]-[0052] and figures 1 and 4. *; | [Y]KR20160132143 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR], et al) [Y] 1-17 * See paragraphs [0032]-[0039] and figures 1-5. *; | [Y]KR20190074759 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [Y] 16 * See paragraph [0084] and figure 3. * | par le demandeur | KR20190124812 |