EP4050197 - MOTEUR À TURBINE À GAZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.07.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 04.05.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1 Higashikawasaki-cho 3-chome Chuo-ku Kobe-shi Hyogo 650-8670 / JP | [2022/35] | Inventeur(s) | 01 /
FUJII, Hiroshi 650-8670 Hyogo / JP | 02 /
FUJII, Takafumi 650-8670 Hyogo / JP | 03 /
OKUWA, Tatsuya 650-8670 Hyogo / JP | 04 /
MAESATO, Hikaru 650-8670 Hyogo / JP | [2022/35] | Mandataire(s) | Dantz, Jan Henning, et al Loesenbeck - Specht - Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [2022/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20878505.5 | 20.10.2020 | [2022/35] | WO2020JP39455 | Numéro de priorité, date | JP20190191929 | 21.10.2019 Format original publié: JP 2019191929 | [2022/35] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021079891 | Date: | 29.04.2021 | Langue: | JA | [2021/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4050197 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 29.04.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.11.2023 | Classification | IPC: | F02C7/06, F01D25/00, F01D25/16, F01D25/18, F16N7/32, F02C6/08, F02C6/06 | [2023/49] | CPC: |
F02C7/06 (EP,US);
F01D25/16 (US);
F01D25/18 (US);
F01D25/20 (EP);
F02C6/08 (EP);
F16N7/32 (EP);
F05D2220/323 (US);
F05D2240/50 (US);
F05D2260/601 (EP);
F05D2260/98 (EP,US);
F16N2210/02 (EP);
F16N2210/14 (EP);
Y02T50/60 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2022/35] | F02C7/06, F01D25/16, F01D25/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Titre | Allemand: | GASTURBINENTRIEBWERK | [2022/35] | Anglais: | GAS TURBINE ENGINE | [2022/35] | Français: | MOTEUR À TURBINE À GAZ | [2022/35] | Entrée dans la phase régionale | 19.05.2022 | Traduction produite | 19.05.2022 | Taxe nationale de base payée | 19.05.2022 | Taxe de recherche payée | 19.05.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.05.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/35] | 03.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4717000 (WADDINGTON CLIVE [US], et al) [A] 1-5 * column 2, line 25 - column 3, line 64 ** abstract *; | [A]US5018601 (WADDINGTON CLIVE [US], et al) [A] 1-5 * column 3, line 22 - column 5, line 18 * * column 8, line 10 - line 48 * * abstract *; | [AD]JP2001165390 (KAWASAKI HEAVY IND LTD) [AD] 1-5 * the whole document * | Recherche internationale | [A]JP2013083159 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-5; | [A]JP2014163236 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-5* 0028-0030, 0034, 3 * | par le demandeur | JP2001165390 |