Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US11732650 | Dossier mondial | 22.08.2023 | B2 | US2022389869 | 08.12.2022 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2020JP39455 | 20.10.2020 | JP2019191929 | 21.10.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP4050197 | Dossier mondial | 06.12.2023 | A4 | EP4050197 | 31.08.2022 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2020JP39455 | 20.10.2020 | JP2019191929 | 21.10.2019 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2021079891 | Dossier mondial | 29.04.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2019191929 | 21.10.2019 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP7312081B | Dossier mondial | 20.07.2023 | B2 | JP2021067210 | 30.04.2021 | A | Numéro de priorité | Date | JP2019191929 | 21.10.2019 |