EP4055217 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'UTILISATION D'AZOTE COMME GAZ DE STABILISATION DE POLYACRYLONITRILE (PAN) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 24.07.2024 [2024/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Enevate Corporation 101 Theory, Suite 200 Irvine, CA 92617 / US | [2022/37] | Inventeur(s) | 01 /
BONHOMME, Fred 22562 Cottonwood Circle Lake Forest, California 92630 / US | [2022/37] | Mandataire(s) | Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstraße 13 80639 München / DE | [2022/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20885495.0 | 06.11.2020 | [2022/37] | WO2020US59365 | Numéro de priorité, date | US201962933034P | 08.11.2019 Format original publié: US 201962933034 P | US202017090631 | 05.11.2020 Format original publié: US202017090631 | [2022/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021092348 | Date: | 14.05.2021 | Langue: | EN | [2021/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4055217 | Date: | 14.09.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.05.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 14.05.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2024 | Classification | IPC: | D01F6/54, D01F9/22, D01D1/02, H01M4/04, H01M4/38, H01M4/62, H01M4/66, H01M10/052 | [2024/30] | CPC: |
H01M10/052 (EP);
H01M4/0471 (EP,KR,US);
H01M10/0525 (KR);
H01M4/134 (KR);
H01M4/386 (EP,KR,US);
H01M4/622 (EP,KR);
H01M4/625 (EP,KR,US);
H01M4/661 (EP,KR);
H01M4/667 (US);
|
Précédent IPC [2022/37] | D01F6/54, D01F9/22, D01D1/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/37] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWENDUNG VON STICKSTOFF ALS STABILISIERUNGSGAS VON POLYACRYLNITRIL (PAN) | [2022/37] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR USE OF NITROGEN AS A STABILIZATION GAS OF POLYACRYLONITRILE (PAN) | [2022/37] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'UTILISATION D'AZOTE COMME GAZ DE STABILISATION DE POLYACRYLONITRILE (PAN) | [2022/37] | Entrée dans la phase régionale | 04.05.2022 | Taxe nationale de base payée | 04.05.2022 | Taxe de recherche payée | 04.05.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.05.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2012141888 (BULAN ANDREAS [DE], et al); | [A]US2018083263 (CHO YOUNG TAI [KR], et al); | [XI]US2019267617 (EVANS TYLER [US], et al) | Recherche internationale | [A]WO2016123718 (CHEN ZHONGWEI [CA], et al); | [A]US2018269480 (KIM KYOUNG [US], et al); | [X]US2019267617 (EVANS TYLER [US], et al) |