EP4050781 - CIRCUIT DE PRÉCHARGE, ONDULEUR ET SYSTÈME DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.04.2023 Base de données mise à jour au 24.04.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.07.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 23.04.2024 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. Office 01, 39th Floor, Block A Antuoshan Headquarters Towers 33 Antuoshan 6th Road Futian District Shenzhen, Guangdong 518043 / CN | [2022/35] | Inventeur(s) | 01 /
ZHANG, Yanzhong Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
YE, Haijun Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
YAO, Xiaofeng Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2022/35] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2022/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20890634.7 | 16.06.2020 | [2022/35] | WO2020CN96377 | Numéro de priorité, date | CN201911158858 | 22.11.2019 Format original publié: CN201911158858 | [2022/35] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021098201 | Date: | 27.05.2021 | Langue: | ZH | [2021/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4050781 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 27.05.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.11.2022 | Classification | IPC: | H02M1/32, H02M1/36, // H02M7/12, H02M7/48 | [2022/51] | CPC: |
H02M1/36 (EP,CN);
H02J7/35 (US);
H02J3/381 (EP,US);
H02M1/32 (EP,US);
H02M7/44 (US);
H02J2207/20 (US);
H02J2207/50 (EP,US);
H02J2300/22 (EP);
H02J2300/24 (US);
|
Précédent IPC [2022/35] | H02M1/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Titre | Allemand: | VORLADESCHALTUNG, WECHSELRICHTER UND STROMERZEUGUNGSSYSTEM | [2022/35] | Anglais: | PRE-CHARGING CIRCUIT, INVERTER AND POWER GENERATION SYSTEM | [2022/35] | Français: | CIRCUIT DE PRÉCHARGE, ONDULEUR ET SYSTÈME DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE | [2022/35] | Entrée dans la phase régionale | 25.05.2022 | Traduction produite | 25.05.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.05.2022 | Taxe de recherche payée | 25.05.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.05.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/35] | 22.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.02.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.04.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.09.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.02.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.2024 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0477367 (FANUC LTD [JP]) [A] 1-11* figure 1 *; | [I]JPH04161097 (MATSUSHITA REFRIGERATION) [I] 1-11 * figure 1 * | Recherche internationale | [A]WO2008066000 (DAIKIN IND LTD [JP], et al) [A] 1-11* entire document *; | [Y]CN102484372 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1-11 * description, paragraphs [0034]-[0040], and figures 2-6 *; | [A]CN103814514 (SMA SOLAR TECHNOLOGY AG) [A] 1-11 * entire document *; | [Y]CN104967300 (SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD) [Y] 1-11 * description, paragraphs [0036]-[0082], and figures 1-7 *; | [A]CN207124475U (BEIJING ETECHWIN ELECTRICAL CO LTD) [A] 1-11 * entire document *; | [PX]CN110994968 (HUAWEI TECH CO LTD) [PX] 1-11 * description, paragraphs [0001]-[0066], and figures 1-15 * |