EP4015483 - CÉRAMIQUE FLUORESCENTE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION, DISPOSITIF LUMINESCENT ET DISPOSITIF DE PROJECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.05.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 22.12.2023 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 22.12.2023 | Changement - demandeur | publié le 24.01.2024 [2024/04] | 22.12.2023 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YLX Incorporated Room 411-1 4th Floor, Shenzhen IC Design & Application Industrial Park Chaguang Road, Xili St., Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2024/04] |
Précédent [2022/25] | Pour tous les Etats désignés Shenzhen Lighting Institute 23F-24F High-Tech Zone Union Tower No.63 Xuefu Road Nanshan District Sheenzhen, Guangdong 518000 / CN | Inventeur(s) | 01 /
LI, Qian 23F-24F High-Tech Zone Union Tower, No.63 Xuefu Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 02 /
JIAN, Shuai 23F-24F High-Tech Zone Union Tower, No.63 Xuefu Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 03 /
WANG, Yangang 23F-24F High-Tech Zone Union Tower, No.63 Xuefu Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/25] | Mandataire(s) | Luppi Intellectual Property S.r.l. Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | [N/P] |
Précédent [2022/25] | Savini, Stefania, et al Luppi Intellectual Property Srl Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 20892446.4 | 26.11.2020 | [2022/25] | WO2020CN131911 | Numéro de priorité, date | CN201911175951 | 26.11.2019 Format original publié: CN201911175951 | [2022/25] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021104399 | Date: | 03.06.2021 | Langue: | ZH | [2021/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4015483 | Date: | 22.06.2022 | Langue: | EN | [2022/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 03.06.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.2023 | Classification | IPC: | C04B35/10, H01S5/30 | [2022/25] | CPC: |
C04B35/117 (EP);
G03B21/204 (CN);
C04B35/10 (CN);
C04B35/622 (CN);
C04B35/645 (EP);
C04B38/0675 (EP);
C09K11/7774 (EP);
C04B2111/807 (EP);
C04B2235/3206 (EP,CN);
C04B2235/3208 (EP);
C04B2235/3222 (EP);
C04B2235/3224 (CN);
C04B2235/3225 (EP);
C04B2235/3229 (EP,CN);
C04B2235/3232 (EP,CN);
C04B2235/3244 (EP,CN);
C04B2235/445 (EP,CN);
C04B2235/5436 (EP);
C04B2235/5445 (EP);
C04B2235/5454 (EP);
C04B2235/5463 (EP);
C04B2235/602 (CN);
C04B2235/604 (EP);
C04B2235/652 (EP);
C04B2235/656 (CN);
C04B2235/6562 (EP);
C04B2235/6567 (CN);
C04B2235/6581 (EP,CN);
C04B2235/662 (CN);
C04B2235/663 (EP);
C04B2235/666 (EP);
C04B2235/77 (EP);
C04B2235/80 (EP);
C04B35/6261 (EP);
C04B35/6342 (EP);
C04B35/638 (EP);
Y02B20/00 (EP)
(-)
| C-Set: |
C04B38/0675, C04B35/117 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] | Titre | Allemand: | FLUORESZIERENDE KERAMIK UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR, LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG UND PROJEKTIONSVORRICHTUNG | [2022/25] | Anglais: | FLUORESCENT CERAMIC AND PREPARATION METHOD THEREFOR, LIGHT-EMITTING DEVICE, AND PROJECTION DEVICE | [2022/25] | Français: | CÉRAMIQUE FLUORESCENTE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION, DISPOSITIF LUMINESCENT ET DISPOSITIF DE PROJECTION | [2022/25] | Entrée dans la phase régionale | 16.03.2022 | Traduction produite | 16.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 16.03.2022 | Taxe de recherche payée | 16.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/25] | 20.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2016154220 (NITTO DENKO CORP) [A] 11* whole document - see examples *; | [I]US2017160627 (IKESUE AKIO [JP], et al) [I] 1-15 * the whole document *; | [XY]CN107474839 (APPOTRONICS CORP LTD) [X] 1 * whole document - see embodiments - figure 1 * [Y] 1-15; | [A]WO2018095211 (APPOTRONICS CORP LTD [CN]) [A] 1-15 * paragraph [0038] - paragraph [0039] *; | [XY]WO2018223544 (APPOTRONICS CORP LTD [CN]) [X] 1 * whole document - see examples and figures * [Y] 1-15; | [XY]EP3543221 (APPOTRONICS CORP LTD [CN]) [X] 1 * the whole document * [Y] 1-15; | [Y]EP3549923 (NICHIA CORP [JP]) [Y] 1-15 * examples; table 1; para.[0091], figure 3 * |