EP4065758 - MÉTIER À TISSER CIRCULAIRE POUR FABRIQUER UN TISSU DE GAZE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.09.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 25.05.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LOHIA CORP LIMITED D-3/A, Panki Industrial Estate Kanpur, Uttar Pradesh 208022 / IN | [2022/40] | Inventeur(s) | 01 /
LOHIA, Gaurav D3/A, Panki Industrial Estate Kanpur, 208 022 / IN | [2022/40] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2022/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20894754.9 | 23.11.2020 | [2022/40] | WO2020IB61027 | Numéro de priorité, date | IN201911048244 | 26.11.2019 Format original publié: IN201911048244 | [2022/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021105847 | Date: | 03.06.2021 | Langue: | EN | [2021/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4065758 | Date: | 05.10.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.06.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | IN | 03.06.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.11.2023 | Classification | IPC: | D03D37/00, D03D3/02, D03D19/00, D03C7/02 | [2023/51] | CPC: |
D03C7/02 (EP);
D03D19/00 (EP);
D03D3/02 (EP);
D03D37/00 (EP)
|
Précédent IPC [2022/40] | D03D37/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/40] | Titre | Allemand: | KREISWEBSTUHL ZUM HERSTELLEN VON DOUBLIERGEWEBE UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN DESSELBEN | [2022/40] | Anglais: | A CIRCULAR LOOM FOR MANUFACTURING DOUP FABRIC AND A METHOD FOR MANUFACTURING IT | [2022/40] | Français: | MÉTIER À TISSER CIRCULAIRE POUR FABRIQUER UN TISSU DE GAZE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2022/40] | Entrée dans la phase régionale | 25.05.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.05.2022 | Taxe de recherche payée | 25.05.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.05.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/40] | 24.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]CH657163 (HUEMER FRANZ XAVER); | [XAY]AT386847B (CHEMIEFASER LENZING AG [AT]); | [XAY]US4846229 (STARLINGER-HUEMER FRANZ X [AT]); | [XA]DE10231066 (CETEX CHEMNITZER TEXTILMASCHIN [DE]); | [Y]CN202644031U (LUO ZHONGGAO) | Recherche internationale | [A]WO8200480 (TORII WINDING MACHINE CO [JP]); | [A]CH657163 (HUEMER FRANZ XAVER); | [A]US4846229 (STARLINGER-HUEMER FRANZ X [AT]) | par le demandeur | AT386847B | US4846229 | DE10231066 |