EP4083528 - CLIMATISEUR ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.09.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.07.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.07.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2022/44] | Inventeur(s) | 01 /
HAN, Dongwoo IP Center, LG Electronics Inc., 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu Seoul 08592 / KR | 02 /
CHAE, Yeon Kyung IP Center, LG Electronics Inc., 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu Seoul 08592 / KR | 03 /
SONG, Taeyup IP Center, LG Electronics Inc., 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu Seoul 08592 / KR | [2022/44] | Mandataire(s) | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2022/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20904855.2 | 23.12.2020 | [2022/44] | WO2020KR19011 | Numéro de priorité, date | KR20190172944 | 23.12.2019 Format original publié: KR 20190172944 | KR20200179643 | 21.12.2020 Format original publié: KR 20200179643 | KR20200179644 | 21.12.2020 Format original publié: KR 20200179644 | [2022/44] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021133064 | Date: | 01.07.2021 | Langue: | KO | [2021/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4083528 | Date: | 02.11.2022 | Langue: | EN | [2022/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 01.07.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.12.2023 | Classification | IPC: | F24F11/30, F24F11/62, G06T7/10, F24F11/74, F24F11/79, F24F130/00, G06T7/12, F24F110/10 | [2024/02] | CPC: |
F24F11/79 (EP);
F24F11/63 (US);
F24F11/74 (EP);
G05B19/042 (US);
G06T7/12 (EP);
F24F2110/10 (EP);
|
Précédent IPC [2022/44] | F24F11/30, F24F11/62, G06T7/10, F24F11/74, F24F11/79, F24F130/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/44] | Titre | Allemand: | KLIMAANLAGE UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DAVON | [2022/44] | Anglais: | AIR CONDITIONER AND METHOD FOR CONTROLLING SAME | [2022/44] | Français: | CLIMATISEUR ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE | [2022/44] | Entrée dans la phase régionale | 22.07.2022 | Traduction produite | 22.07.2022 | Taxe nationale de base payée | 22.07.2022 | Taxe de recherche payée | 22.07.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.07.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.07.2022 | Requête en examen déposée [2022/44] | 01.07.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.07.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS6029540 (TOSHIBA KK); | [X]JP2013108671 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [Y]WO2015063867 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]); | [Y]JP2017203581 (HITACHI JOHNSON CONTROLS AIR CONDITIONING INC); | [A]US2018268220 (LEE CHEN-YU [US], et al); | [XY]KR20190026500 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [XY]KR20190092987 (LG ELECTRONICS INC [KR]) | Recherche internationale | [A]JP2001355898 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [A]KR20090087366 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [Y]JP2017203581 (HITACHI JOHNSON CONTROLS AIR CONDITIONING INC); | [A]WO2018058132 (WHIRLPOOL CO [US]); | [Y]KR20190026500 (LG ELECTRONICS INC [KR]) | par le demandeur | KR100315780B | KR20190128190 |