EP4083910 - DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, SYSTÈME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.09.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.07.2021 | Dernier événement Tooltip | 10.01.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 10.01.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Group Corporation 1-7-1, Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2022/44] | Inventeur(s) | 01 /
SATOH, Ryuta c/o Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2022/44] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2022/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20907766.8 | 15.12.2020 | [2022/44] | WO2020JP46778 | Numéro de priorité, date | JP20190233594 | 24.12.2019 Format original publié: JP 2019233594 | [2022/44] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021131911 | Date: | 01.07.2021 | Langue: | JA | [2021/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4083910 | Date: | 02.11.2022 | Langue: | EN | [2022/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 01.07.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.2023 | Classification | IPC: | G06T7/00, G06N20/00, G06V10/774, G06V10/776, G06V20/58, G06V10/94, B60W30/00 | [2023/17] | CPC: |
G06N20/00 (EP,KR);
G06V20/58 (EP,KR);
G06V10/7747 (US);
G06V10/255 (KR);
G06V10/774 (EP,KR);
G06V10/776 (EP,KR);
G06V10/87 (KR,US);
G06V10/95 (EP,KR,US);
G06T2207/20081 (KR);
G06V2201/10 (EP,KR)
(-)
|
Précédent IPC [2022/44] | G06T7/00, G06N20/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/44] | Titre | Allemand: | INFORMATIONSVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, INFORMATIONSVERARBEITUNGSSYSTEM, INFORMATIONSVERARBEITUNGSVERFAHREN UND INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROGRAMM | [2022/44] | Anglais: | INFORMATION PROCESSING DEVICE, INFORMATION PROCESSING SYSTEM, INFORMATION PROCESSING METHOD AND INFORMATION PROCESSING PROGRAM | [2022/44] | Français: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, SYSTÈME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS | [2022/44] | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2022 | Traduction produite | 10.06.2022 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2022 | Taxe de recherche payée | 10.06.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/44] | 10.01.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.01.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2019281430 (TAKAHASHI MASAKI [JP], et al) [X] 1-3,5,6,8 * abstract * * figure 2 * * paragraph [0027] * * paragraph [0046] * * paragraph [0059] * * paragraph [0074] * * paragraph [0076] * * paragraph [0086] - paragraph [0090] * * paragraph [0092] * * paragraph [0105] - paragraph [0107] *[I] 4,7 | Recherche internationale | [YA]JP2010055303 (DENSO IT LAB INC, et al) [Y] 1-2, 4-5, 7-12 * , paragraphs [0016]-[0059] * [A] 3, 6; | [A]JP2015135552 (DENSO CORP) [A] 1-19* , paragraphs [0016]-[0081] *; | [YA]US2019034829 (GUIM BERNAT FRANCESC [ES], et al) [Y] 1-2, 4-5, 7-19 * , paragraphs [0011]-[0101], fig. 2 * [A] 3, 6; | [YA]JP2019159659 (PANASONIC IP MAN CORP) [Y] 1-2, 4-5, 7-19 * paragraphs [0011]-[0115], fig. 1, 2 * [A] 3, 6 | par le demandeur | JP2018202595 |